EP1722947 - REPARATION DE DOMMAGE NATUREL LORS DE LA PRODUCTION D'ARTICLES EN BOIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 19.06.2013 [2013/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel Coatings International BV Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [2006/47] | Inventeur(s) | 01 /
DELLRUP, Claes, Magnus Skallavangsvägen 84 S-247 33 Södra Sandby / SE | [2006/47] | Mandataire(s) | Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | ||
Précédent [2006/47] | Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05761254.1 | 01.03.2005 | [2006/47] | WO2005EP02260 | Numéro de priorité, date | EP20040075719 | 11.03.2004 Format original publié: EP 04075719 | US20040554927P | 22.03.2004 Format original publié: US 554927 P | [2006/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005090031 | Date: | 29.09.2005 | Langue: | EN | [2005/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1722947 | Date: | 22.11.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.09.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1722947 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.09.2005 | Classification | IPC: | B27G1/00 | [2006/47] | CPC: |
B27G1/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/47] | Etats autorisant lextension | AL | 09.08.2006 | BA | 09.08.2006 | HR | 09.08.2006 | LV | Pas encore payé | MK | 09.08.2006 | YU | 09.08.2006 | Titre | Allemand: | REPARATUR VON NATÜRLICHER BESCHÄDIGUNG BEI DER HERSTELLUNG VON HOLZ UMFASSENDEN ARTIKELN | [2006/47] | Anglais: | REPAIR OF NATURAL DAMAGE DURING THE PRODUCTION OF WOOD-COMPRISING ARTICLES | [2006/47] | Français: | REPARATION DE DOMMAGE NATUREL LORS DE LA PRODUCTION D'ARTICLES EN BOIS | [2006/47] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2006 | Taxe nationale de base payée | 09.08.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.08.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.2006 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.08.2006 | Requête en examen déposée [2006/47] | 05.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.04.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 27.04.2010 | 27.04.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 08.07.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 26.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 08.12.2010 | IE | 01.03.2011 | LU | 01.03.2011 | GR | 09.03.2011 | MC | 31.03.2011 | IS | 08.04.2011 | [2013/25] |
Précédent [2012/08] | CY | 08.12.2010 | |
IE | 01.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 08.12.2010 | |
GR | 09.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/36] | CY | 08.12.2010 | |
GR | 09.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/30] | CY | 08.12.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3155558 (CLAPP CHARLES C); | [Y]US4308298 (CHEN YANG-HSIEN) [Y] 1-8 * column 9, line 44 - line 53; figure 1 *; | [A]US4541880 (ARENA JOSEPH W [CA], et al) [A] 1; | [Y]US4894971 (CORTESE THOMAS F [US]) [Y] 1-8 * column 1, line 15 - line 27 * * column 3, line 22 - line 40; figures 2,7 *; | [A]WO9110793 (JONG PIETER DE [NL]) [A] 1,5 * page 6, line 9 - line 12; figure - *; | [A]DE10223831 (H I T BERTELE GMBH & CO [DE]) [A] 1,5 * paragraph [0015]; figure - * |