EP1759015 - TEST ENZYMATIQUE FLUORESCENTE ET SUBSTRATS POUR KINASES ET PHOSPHATASES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.05.2009 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.05.2009 | Demande réputée retirée | publié le 24.06.2009 [2009/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Applera Corporation, Applied Biosystems Group 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404-1128 / US | [2007/10] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Linda, G. 2680 Ramona Street Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
SUN, Hongye 425 Anchor Road, 104 San Mateo, CA 94404 / US | [2007/10] | Mandataire(s) | Roques, Sarah Elizabeth J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2007/10] | Roques, Sarah Elizabeth J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05762562.6 | 21.06.2005 | [2007/10] | WO2005US22030 | Numéro de priorité, date | US20040582038P | 21.06.2004 Format original publié: US 582038 P | US20040623363P | 29.10.2004 Format original publié: US 623363 P | [2007/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006002221 | Date: | 05.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1759015 | Date: | 07.03.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.05.2006 | Classification | IPC: | C12Q1/68 | [2007/10] | CPC: |
C12Q1/37 (EP);
C07K7/06 (EP);
C07K7/08 (EP);
C12Q1/34 (EP);
C12Q1/42 (EP);
C12Q1/485 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/10] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLUOROGENE ENZYMASSAYS UND SUBSTRATE FÜR KINASEN UND PHOSPHATASEN | [2007/10] | Anglais: | FLUOROGENIC ENZYME ASSAYS AND SUBSTRATES FOR KINASES AND PHOSPHATASES | [2007/10] | Français: | TEST ENZYMATIQUE FLUORESCENTE ET SUBSTRATS POUR KINASES ET PHOSPHATASES | [2007/10] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/10] | 07.05.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.01.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/26] | 09.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2008 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2004022773 (APPLERA CORPORATION; GRAHAM, RONALD, J; LEE, LINDA, G; NOBLE, RICHARD,) [X] 18-22 * claims 1,2 * * paragraphs [0015] - [0021] - [0095] , [0096] *; | [PX]WO2005054495 (APPLERA CORPORATION; GRAHAM, RONALD, J; LEE, LINDA, G; SUN, HONGYE) [PX] 1-25 * figures 19A,B; claims 1-5,11,12,14,15 *; | [A]WO0107638 (UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION; BLUMENTHAL, DONALD, K., II); | [A]US2003135869 (FARBER STEVEN ET AL); | [A] - HENDRICKSON H STEWART, "Fluorescence-based assays of lipases, phospholipases, and other lipolytic enzymes", ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, ACADEMIC PRESS, NEW YORK, NY, US, (1994), vol. 219, no. 1, ISSN 0003-2697, pages 1 - 8, XP002308357 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/abio.1994.1223 |