EP1832087 - PROCEDE DE COMMANDE A DISTANCE DE DISPOSITIFS MEDIAS PAR UN RESEAU DE COMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.09.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.10.2019 [2019/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SONY MOBILE COMMUNICATIONS INC. 4-12-3 Higashi-Shinagawa Shinagawa-ku Tokyo 140-0002 / JP | [2018/47] |
Précédent [2007/37] | Pour tous les Etats désignés Sony Ericsson Mobile Communications AB Nya Vattentornet 221 83 Lund / SE | Inventeur(s) | 01 /
BENNETT, Jesse, W. 1113 Capitata Crossing Apex, NC 27502 / US | 02 /
MADDHULA, Suri 508 Edgemore Avenue Cary, NC 27519 / US | 03 /
SCHOPPE, Don, W. 85 Goldfinch Lane Apex, NC 27523 / US | [2007/37] | Mandataire(s) | Neusser, Sebastian, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2018/47] |
Précédent [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2007/37] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 D-81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05764585.5 | 11.07.2005 | [2007/37] | WO2005US24405 | Numéro de priorité, date | US20040640583P | 31.12.2004 Format original publié: US 640583 P | US20050114430 | 26.04.2005 Format original publié: US 114430 | [2007/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006073488 | Date: | 13.07.2006 | Langue: | EN | [2006/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1832087 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.07.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1832087 | Date: | 21.11.2018 | Langue: | EN | [2018/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.07.2006 | Classification | IPC: | H04L29/08 | [2007/37] | CPC: |
H04L67/025 (EP,US);
H04L65/1104 (EP,US);
H04L67/02 (EP,US);
H04L67/14 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2018/47] |
Précédent [2008/15] | DE, FR, GB | ||
Précédent [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR FERNSTEUERUNG VON MEDIA-EINRICHTUNGEN ÜBER EIN KOMMUNIKATIONSNETZ | [2007/37] | Anglais: | METHOD FOR REMOTELY CONTROLLING MEDIA DEVICES VIA A COMMUNICATION NETWORK | [2007/37] | Français: | PROCEDE DE COMMANDE A DISTANCE DE DISPOSITIFS MEDIAS PAR UN RESEAU DE COMMUNICATION | [2007/37] | Entrée dans la phase régionale | 04.07.2007 | Taxe nationale de base payée | 04.07.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.07.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.2006 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.07.2007 | Requête en examen déposée [2007/37] | 26.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 09.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.10.2007 | Opposition(s) | 22.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]WO0147248 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 1,5-8,11-13,27-39 * page 2, lines 29-32 * * page 3, lines 4-7 * * page 5, lines 7-13 *[A] 2-4,9,10,14-26; | [X]US2002103898 (MOYER STANLEY L [US], et al) [X] 1-26 * paragraphs [0326] - [0347] *; | [XA] - JOHANN REITTER, "Controlling and checking devices via the Session Initiation Protocol ÔÇô a service for the IM subsystem", IP.COM JOURNAL, IP.COM INC., WEST HENRIETTA, NY, US, (20030723), ISSN 1533-0001, XP013011420 [X] 1-26 * the whole document * [A] 27-39 |