EP1774156 - APPAREIL DE COMMANDE POUR MOTEUR A COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.09.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.09.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.10.2010 [2010/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | [2007/16] | Inventeur(s) | 01 /
MASHIKI, Zenichiro, TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | 02 /
NAKAMURA, Naoto TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | [2007/16] | Mandataire(s) | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2007/16] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05767332.9 | 21.07.2005 | [2007/16] | WO2005JP13796 | Numéro de priorité, date | JP20040214623 | 22.07.2004 Format original publié: JP 2004214623 | JP20050054103 | 28.02.2005 Format original publié: JP 2005054103 | [2007/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006009312 | Date: | 26.01.2006 | Langue: | EN | [2006/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1774156 | Date: | 18.04.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1774156 | Date: | 18.11.2009 | Langue: | EN | [2009/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2006 | Classification | IPC: | F02D35/02 | [2007/16] | CPC: |
F02D35/027 (EP,US);
F02D41/3094 (EP,US);
F02D41/401 (EP,US);
F02P5/152 (EP,US);
F02D2041/281 (EP,US);
F02D2250/14 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2007/44] |
Précédent [2007/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERVORRICHTUNG FÜR VERBRENNUNGSMOTOR | [2007/16] | Anglais: | CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2007/16] | Français: | APPAREIL DE COMMANDE POUR MOTEUR A COMBUSTION INTERNE | [2007/16] | Entrée dans la phase régionale | 09.01.2007 | Taxe nationale de base payée | 09.01.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.01.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.01.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/16] | 05.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2009 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.08.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2003230281 (HOSHINO MASATO [JP]) [A] 1-12 * abstract * * paragraphs [0028] - [0047] *; | [A]JP2002227697 ; | [A]JPH11229951 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20021212), vol. 2002, no. 12, & JP2002227697 A 20020814 (MITSUBISHI MOTORS CORP) [A] 1,3,7,9 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991130), vol. 1999, no. 13, & JP11229951 A 19990824 (DENSO CORP) [A] 1,3,7,9 * abstract * |