EP1738454 - CONTROLEUR A PONT INVERSEUR IMPLEMENTANT UN SCHEMA DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.09.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2013 | Demande réputée retirée | publié le 16.10.2013 [2013/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMC Electrical Products, Inc. 6072 Ohio River Road Huntington, West Virginia 25702 / US | [N/P] |
Précédent [2007/01] | Pour tous les Etats désignés Smc Electrical Products, Inc. 6072 Ohio River Road Huntington, West Virginia 25702 / US | Inventeur(s) | 01 /
NOJIMA, Geraldo 1641 Bershire Hill Drive Duluth GA 30097 / US | [2007/01] | Mandataire(s) | Wagner & Geyer, et al Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/01] | Wagner & Geyer, et al Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2007/01] | Driver, Virginia Rozanne, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05767774.2 | 22.06.2005 | [2007/01] | WO2005US22046 | Numéro de priorité, date | US20040872538 | 22.04.2004 Format original publié: US 872538 | [2007/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006002229 | Date: | 05.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1738454 | Date: | 03.01.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 05.10.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.2013 | Classification | IPC: | H02M1/12, H02M7/487, H02H7/122 | [2013/08] | CPC: |
H02M7/487 (EP,US);
H02H7/1227 (EP,US);
H02M1/38 (EP,US);
H02H3/025 (EP,US);
H02M1/32 (EP)
|
Précédent IPC [2007/01] | H02M1/12 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WECHSELRICHTERBRÜCKENSTEUERUNG MIT KURZSCHLUSS-SCHUTZVERFAHREN | [2007/01] | Anglais: | INVERTER BRIDGE CONTROLLER IMPLEMENTING SHORT-CIRCUIT PROTECTION SCHEME | [2007/01] | Français: | CONTROLEUR A PONT INVERSEUR IMPLEMENTANT UN SCHEMA DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS | [2007/01] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2006 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2006 | Taxe de recherche payée | 18.10.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.10.2006 | Requête en examen déposée [2007/01] | 16.04.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/42] | 31.05.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2013 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1411624 (YASKAWA ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-16* the whole document * | Recherche internationale | [AE]US7031172 (TANAKA YOSHIYUKI [JP], et al); | [A]US6687136 (MORIMOTO KEIKI [JP], et al); | [A]US6233164 (ZEE KUM YOONG [MK], et al); | [A]US4520437 (BOETTCHER JR CHARLES W [US], et al); | [A]US4439806 (BRAJDER ANTONIO [DE]) |