EP1765643 - SYSTEME POUR DETERMINER L'OCCUPATION D'UN SIEGE DE VEHICULE A MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.04.2009 [2009/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [2008/20] | Pour tous les Etats désignés Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | ||
Précédent [2007/13] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
KARGES, Peter Park Heim Yamate Ueno-cho 202 109-1 Ueno-cho, 3 chome, Naka-Ku Kanagawa Prefect, 231-0842 Yokohama City / JP | 02 /
KREMPL, Michael Nussbaumstrasse 10 84061 Ergoldsbach / DE | 03 /
MELZL, Hubert Haidstrasse 22a 93080 Pentling / DE | 04 /
WILD, Gerhard Ahornweg 6 93055 Regensburg / DE | [2007/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 05769953.0 | 05.07.2005 | [2007/13] | WO2005EP53195 | Numéro de priorité, date | DE20041033795 | 12.07.2004 Format original publié: DE102004033795 | [2007/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006005697 | Date: | 19.01.2006 | Langue: | DE | [2006/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1765643 | Date: | 28.03.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1765643 | Date: | 23.04.2008 | Langue: | DE | [2008/17] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP1765643 | Date: | 25.06.2008 | [2008/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.01.2006 | Classification | IPC: | B60R21/015 | [2007/50] | CPC: |
B60R21/01516 (EP);
B60R21/01532 (EP);
B60R21/01544 (EP)
|
Précédent IPC [2007/13] | B60R21/01 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, LU [2007/42] |
Précédent [2007/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUM ERKENNEN DER BELEGUNG EINES FAHRZEUGSITZES | [2007/13] | Anglais: | SYSTEM FOR IDENTIFYING OCCUPANCY OF A VEHICLE SEAT | [2007/13] | Français: | SYSTEME POUR DETERMINER L'OCCUPATION D'UN SIEGE DE VEHICULE A MOTEUR | [2007/13] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/13] | 19.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.03.2008 | Taxe de délivrance payée | 12.03.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DA]US2001040056 (SCHOOS ALOYSE [LU], et al) [DA] 1-6 * paragraph [0007] - paragraph [0016]; figure - *; | [A]WO9710115 (IEE SARL [LU], et al) [A] 1-6 * page 2, line 28 - page 4, line 7; figure - *; | [DA]EP0850154 (IEE SARL [LU]); | [A]WO03069293 (SIEMENS AG [DE], et al) [A] 1-6 * page 6, line 11 - page 10, line 22; figure - *; | [A]US6282473 (STEFFENS JR CHARLES E [US]) [A] 1-6 * column 1, line 27 - column 2, line 11; figure - *; | [DA]DE10160121 (SIEMENS AG [DE]) [DA] 1-6 * the whole document *; | [DA]DE10223218 (SIEMENS AG [DE]) [DA] 1-6 * the whole document *; | [DA]DE10142813 (EDUARD HARTMANN GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1-6 * the whole document * | par le demandeur | DE10160121 | DE10223218 | US2001040056 | EP0850154 | DE10142813 |