EP1782108 - PROCEDE DESTINE A CREER UNE IMAGE TRIDIMENSIONNELLE, ELEMENT A DIFFRACTION ET PROCEDE DE CREATION CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 30.09.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | [2007/19] | Inventeur(s) | 01 /
Ryzi, Zbynek c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | 02 /
Kolarik, Vladimir c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | 03 /
Kotacka, Libor c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | 04 /
Zolotukhin, Max c/o Optaglio Ltd, Meridian House, Greenwich Way Andover Hampshire SP10 4DU / GB | [2011/07] |
Précédent [2007/19] | 01 /
RYZI, Zbynek c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | ||
02 /
KOLARIK, Vladimir c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | |||
03 /
KOTACKA, Libor c/o Optaglio sro 250 68 Husinec-Rez 199 / CZ | |||
04 /
Zolotukhin, Max c/o Optaglio Ltd, Meridian House, Greenwich Way Andover Hampshire SP10 4DU / GB | Mandataire(s) | Gill, David Alan WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Précédent [2007/19] | Gill, David Alan W.P. Thompson & Co., 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05771928.8 | 08.08.2005 | [2007/19] | WO2005EP53903 | Numéro de priorité, date | CZ20040000869 | 06.08.2004 Format original publié: CZ 20040869 | [2007/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006013215 | Date: | 09.02.2006 | Langue: | EN | [2006/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1782108 | Date: | 09.05.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.02.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1782108 | Date: | 16.02.2011 | Langue: | EN | [2011/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.02.2006 | Classification | IPC: | G02B5/18, B42D15/10 | [2007/19] | CPC: |
G02B5/1842 (EP,US);
B42D25/324 (US);
B42D25/328 (EP,US);
G02B30/50 (EP,US);
G02B5/18 (US);
G03H1/0011 (EP,US);
G03H1/30 (EP,US);
B42D2035/16 (EP);
G03H1/0244 (EP,US);
G03H1/2249 (EP,US);
G03H2001/0497 (EP,US);
G03H2210/30 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/19] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES DREIDIMENSIONALEN BILDES, BEUGUNGSELEMENT UND VERFAHREN ZU SEINER ERZEUGUNG | [2007/19] | Anglais: | A METHOD OF CREATING A THREE-DIMENSIONAL IMAGE, A DIFFRACTIVE ELEMENT AND METHOD OF CREATING THE SAME | [2007/19] | Français: | PROCEDE DESTINE A CREER UNE IMAGE TRIDIMENSIONNELLE, ELEMENT A DIFFRACTION ET PROCEDE DE CREATION CORRESPONDANT | [2007/19] | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2007 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/19] | 27.11.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.07.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 19.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 23.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
11.11.2011
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG Schwabacher Strasse 482 90763 Fürth / DE Mandataire de l'opposant Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2011/51] | |||
Opposant(s) | 01
11.11.2011
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG Schwabacher Strasse 482 90763 Fürth / DE Mandataire de l'opposant LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | 23.12.2011 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 27.06.2012 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 20.05.2016 | Date des procédures orales | 20.05.2016 | Effet juridique de la révocation du brevet [2016/44] | 20.06.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 20.06.2016 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 19.09.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2010 | 06   M06   Taxe payée le   29.09.2010 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 16.02.2011 | CY | 16.02.2011 | DK | 16.02.2011 | EE | 16.02.2011 | IS | 16.02.2011 | LI | 16.02.2011 | LT | 16.02.2011 | LV | 16.02.2011 | SE | 16.02.2011 | SI | 16.02.2011 | GR | 17.05.2011 | PT | 16.06.2011 | IE | 08.08.2011 | LU | 08.08.2011 | AT | 08.08.2014 | CZ | 08.08.2014 | FI | 08.08.2014 | PL | 08.08.2014 | RO | 08.08.2014 | SK | 08.08.2014 | TR | 08.08.2014 | ES | 09.08.2014 | HU | 09.08.2014 | BE | 31.08.2014 | BG | 31.08.2014 | MC | 01.09.2014 | NL | 01.03.2015 | IT | 08.08.2015 | [2022/30] |
Précédent [2017/07] | CH | 16.02.2011 | |
CY | 16.02.2011 | ||
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LI | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
AT | 08.08.2014 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
PL | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
ES | 09.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
BG | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
IT | 08.08.2015 | ||
Précédent [2016/32] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
AT | 08.08.2014 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
PL | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
ES | 09.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
BG | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
IT | 08.08.2015 | ||
Précédent [2016/21] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
AT | 08.08.2014 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
PL | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
ES | 09.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
IT | 08.08.2015 | ||
Précédent [2015/50] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
AT | 08.08.2014 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
PL | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
ES | 09.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
Précédent [2015/25] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
AT | 08.08.2014 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
CZ | 08.08.2014 | ||
FI | 08.08.2014 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
SK | 08.08.2014 | ||
HU | 09.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
NL | 01.03.2015 | ||
Précédent [2015/22] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
RO | 08.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/19] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
MC | 01.09.2014 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
IS | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
IE | 08.08.2011 | ||
LU | 08.08.2011 | ||
Précédent [2011/47] | CY | 16.02.2011 | |
DK | 16.02.2011 | ||
EE | 16.02.2011 | ||
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
Précédent [2011/37] | CY | 16.02.2011 | |
LT | 16.02.2011 | ||
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
SI | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | ||
Précédent [2011/36] | LT | 16.02.2011 | |
LV | 16.02.2011 | ||
SE | 16.02.2011 | ||
GR | 17.05.2011 | ||
PT | 16.06.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4455061 (CASE STEVEN K [US]) [A] 1* abstract *; | [A]US4547037 (CASE STEVEN K [US]) [A] 1 * abstract *; | [XD]WO9008338 (OHALA JOHN J [US]) [XD] 1 * page 5, line 3 - line 6; claims 1-6 *; | [A]WO9502200 (COMMW SCIENT IND RES ORG [AU], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]US5909313 (LEE ROBERT ARTHUR [AU]) [A] 1,22,23,33,52 * abstract *; | [A]WO0184193 (GEORGIA TECH RES INST [US]) [A] 1,22,23,33,52 * abstract * |