17.08.2018 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 19.09.2018 [2018/38] |
08.09.2017 |
Délivrance (prévue) |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
01.09.2017 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
25.08.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.08.2017 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
23.08.2017 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
24.04.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
25.08.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.08.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.02.2015 |
Changement - demandeur |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
28.08.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.08.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.09.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.07.2012 |
Changement - mandataire |
publié le 08.08.2012 [2012/32] |
06.09.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.01.2011 |
Modification par le demandeur |
|
05.11.2010 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 08.12.2010 [2010/49] |
05.11.2010 |
Changement - classification |
publié le 08.12.2010 [2010/49] |
05.11.2010 |
Changement - classification |
publié le 08.12.2010 [2010/49] |
03.09.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.09.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.10.2008 |
Changement - demandeur |
publié le 19.11.2008 [2008/47] |
11.09.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.07.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 27.08.2008 [2008/35] |
26.10.2007 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 28.11.2007 [2007/48] |
14.09.2007 |
Changement - Etats désignés |
publié le 17.10.2007 [2007/42] |
13.09.2007 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: effet juridique |
|
11.09.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.05.2007 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai |
|
20.04.2007 |
Changement - mandataire |
publié le 23.05.2007 [2007/21] |
09.02.2007 |
Changement - inventeur |
publié le 14.03.2007 [2007/11] |
09.02.2007 |
Changement - classification |
publié le 14.03.2007 [2007/11] |
09.02.2007 |
Changement - classification |
publié le 14.03.2007 [2007/11] |
24.11.2006 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 27.12.2006 [2006/52] |
24.11.2006 |
Requête en examen présentée |
publié le 27.12.2006 [2006/52] |
18.11.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.10.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.10.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.08.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.07.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.10.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|