EP1786576 - PROCEDE ET DISPOSITIF DE COULEE DE METAL EN FUSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.05.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 09.11.2011 [2011/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nemak Dillingen GmbH Marie-Curie-Strasse 1 66763 Dillingen / DE | [2009/28] |
Précédent [2007/21] | Pour tous les Etats désignés Hydro Aluminium Alucast GmbH Industriepark Staustufe 66763 Dillingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
SMETAN, Herbert Auf der Hardt 34 66780 Siersburg / DE | [2007/21] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2007/21] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05778033.0 | 02.09.2005 | [2007/21] | WO2005EP09469 | Numéro de priorité, date | DE20041043444 | 06.09.2004 Format original publié: DE102004043444 | [2007/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006027174 | Date: | 16.03.2006 | Langue: | DE | [2006/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1786576 | Date: | 23.05.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.03.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1786576 | Date: | 15.07.2009 | Langue: | DE | [2009/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.03.2006 | Classification | IPC: | B22D18/04 | [2008/52] | CPC: |
B22D18/04 (EP,KR,US);
B22D17/26 (KR);
B22D18/08 (KR);
B22D21/04 (KR);
B22D27/02 (KR)
|
Précédent IPC [2007/21] | B21B1/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/21] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM GIESSEN VON METALLSCHMELZE | [2007/21] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR CASTING MOLTEN METAL | [2007/21] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE COULEE DE METAL EN FUSION | [2007/21] | Entrée dans la phase régionale | 07.02.2007 | Taxe nationale de base payée | 07.02.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.02.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.2006 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.02.2007 | Requête en examen déposée [2007/21] | 24.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.05.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.05.2009 | Taxe de délivrance payée | 15.05.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.04.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 15.07.2009 | DK | 15.07.2009 | EE | 15.07.2009 | FI | 15.07.2009 | IE | 15.07.2009 | LT | 15.07.2009 | LV | 15.07.2009 | NL | 15.07.2009 | SE | 15.07.2009 | SI | 15.07.2009 | LU | 02.09.2009 | BE | 30.09.2009 | CH | 30.09.2009 | LI | 30.09.2009 | MC | 30.09.2009 | GB | 15.10.2009 | GR | 16.10.2009 | IS | 15.11.2009 | PT | 15.11.2009 | [2011/45] |
Précédent [2011/22] | DK | 15.07.2009 | |
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IE | 15.07.2009 | ||
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
LU | 02.09.2009 | ||
BE | 30.09.2009 | ||
CH | 30.09.2009 | ||
LI | 30.09.2009 | ||
MC | 30.09.2009 | ||
GB | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2011/01] | DK | 15.07.2009 | |
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IE | 15.07.2009 | ||
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BE | 30.09.2009 | ||
CH | 30.09.2009 | ||
LI | 30.09.2009 | ||
MC | 30.09.2009 | ||
GB | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2010/46] | DK | 15.07.2009 | |
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IE | 15.07.2009 | ||
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BE | 30.09.2009 | ||
CH | 30.09.2009 | ||
LI | 30.09.2009 | ||
MC | 30.09.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2010/40] | DK | 15.07.2009 | |
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IE | 15.07.2009 | ||
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BE | 30.09.2009 | ||
MC | 30.09.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2010/20] | DK | 15.07.2009 | |
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IE | 15.07.2009 | ||
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
MC | 30.09.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2010/16] | FI | 15.07.2009 | |
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Précédent [2010/12] | FI | 15.07.2009 | |
LT | 15.07.2009 | ||
LV | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
IS | 15.11.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]WO2004039516 (CASTALLOY MFG PTY LTD [AU], et al) [X] 1,2,4,5,8,9,11,12,15-17 * page 5, line 10 - line 15; figure - * * abstract * [Y] 3,6,7,10,13,14; | [Y]DE10033903 (VAW VER ALUMINIUM WERKE AG [DE]) [Y] 3,6,7,10,13,14 * claims 4,17,18 * |