EP1802815 - CIRCUIT DE DOUCHE A INTERVALLE ET DOUCHE A ALTERNANCE EQUIPEE DE CE CIRCUIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Westarp, Bernt Am Butterbusch 16 40882 Ratingen / DE | [2007/27] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/27] | Mandataire(s) | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Mörikestrasse 18 40474 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2007/27] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Mörikestrasse 18 40474 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05779399.4 | 23.08.2005 | [2007/27] | WO2005DE01488 | Numéro de priorité, date | DE20042013195U | 23.08.2004 Format original publié: DE 202004013195 U | [2007/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006021201 | Date: | 02.03.2006 | Langue: | DE | [2006/09] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1802815 | Date: | 04.07.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.03.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1802815 | Date: | 13.04.2011 | Langue: | DE | [2011/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.06.2006 | Classification | IPC: | E03C1/04, E03C1/05 | [2007/27] | CPC: |
E03C1/0408 (EP,US);
E03C1/055 (EP,US);
Y10T137/87652 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/27] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WECHSELDUSCHE MIT EINER INTERVALLSCHALTEINRICHTUNG ZUM STEUERN EINES ABWECHSELNDEN HEISS- UND KALTDUSCHENS | [2007/27] | Anglais: | ALTERNATING SHOWER COMPRISING A SHOWER INTERVAL SWITCH FOR CONTROLLING AN ALTERNATING HOT AND COLD SHOWER | [2007/27] | Français: | CIRCUIT DE DOUCHE A INTERVALLE ET DOUCHE A ALTERNANCE EQUIPEE DE CE CIRCUIT | [2007/27] | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2007 | Taxe nationale de base payée | 22.03.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.03.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/27] | 06.07.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.08.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2011 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.01.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2007 | 03   M06   Taxe payée le   26.09.2007 | 31.08.2010 | 06   M06   Taxe payée le   24.02.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 13.04.2011 | CZ | 13.04.2011 | DK | 13.04.2011 | EE | 13.04.2011 | FI | 13.04.2011 | HU | 13.04.2011 | IE | 13.04.2011 | IT | 13.04.2011 | LT | 13.04.2011 | LV | 13.04.2011 | NL | 13.04.2011 | PL | 13.04.2011 | RO | 13.04.2011 | SE | 13.04.2011 | SI | 13.04.2011 | SK | 13.04.2011 | TR | 13.04.2011 | BG | 13.07.2011 | GR | 14.07.2011 | ES | 24.07.2011 | IS | 13.08.2011 | PT | 16.08.2011 | AT | 23.08.2011 | GB | 23.08.2011 | LU | 23.08.2011 | BE | 31.08.2011 | CH | 31.08.2011 | FR | 31.08.2011 | LI | 31.08.2011 | MC | 31.08.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
TR | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
AT | 23.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
LU | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
FR | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2013/29] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
AT | 23.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
LU | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
FR | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
AT | 23.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
LU | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
FR | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
AT | 23.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
FR | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
FR | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/36] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
GB | 23.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/25] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
BE | 31.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/23] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/20] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/18] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
Précédent [2012/11] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2012/10] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2012/09] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2012/08] | CY | 13.04.2011 | |
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2012/02] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
NL | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/50] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/48] | LT | 13.04.2011 | |
SE | 13.04.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/47] | LT | 13.04.2011 | |
PT | 16.08.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5121511 (SAKAMOTO JYUNICHI [JP], et al) [X] 1-6 * column 2, line 51 - column 3, line 6 *; | [Y]DE19501716 (GROHE KG HANS [DE]) [Y] 20 * the whole document *; | [Y]DE19702358 (GROHE KG HANS [DE]) [Y] 10-19 * figure 2 *; | [A]EP1170424 (HANSA METALLWERKE AG [DE]) [A] 1-21* the whole document *; | [XY]DE20319810U (WESTARP BERNT [DE]) [X] 1-9 * the whole document * [Y] 10-20 |