EP1808131 - VIBRATEUR ULTRASONORE ELECTRONIQUE DE TYPE RADIAL ET ENDOSCOPE ULTRASONORE ET SON PROCEDE DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 10.06.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2011 | Retrait de la demande | publié le 13.07.2011 [2011/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2007/29] | Inventeur(s) | 01 /
WAKABAYASHI, Katsuhiro 2-36-7, Akatsukicho, Hachioji-shi, Tokyo 1920043 / JP | 02 /
SAWADA, Yukihiko 1-14-13-804, Ho, Yoshikawa-shi, Saitama 3420041 / JP | 03 /
MIZUNUMA, Akiko 9-18-1101, Shincho, Hachioji-shi, Tokyo 1920065 / JP | 04 /
IMAHASHI, Takuya 3-13-2, Sugesengoku, Tama-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 2140006 / JP | 05 /
SATO, Sunao 2974-24-308, Ishikawacho, Hachioji-shi, Tokyo 1920032 / JP | [2007/29] | Mandataire(s) | von Hellfeld, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/29] | von Hellfeld, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05790554.9 | 05.10.2005 | [2007/29] | WO2005JP18430 | Numéro de priorité, date | JP20040301294 | 15.10.2004 Format original publié: JP 2004301294 | JP20050018481 | 26.01.2005 Format original publié: JP 2005018481 | [2007/29] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006040972 | Date: | 20.04.2006 | Langue: | EN | [2006/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1808131 | Date: | 18.07.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.04.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 20.04.2006 | Classification | IPC: | A61B8/12 | [2007/29] | CPC: |
A61B8/12 (EP);
A61B8/445 (EP);
A61B8/4483 (EP);
B06B1/0633 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/04] |
Précédent [2007/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHER ULTRASCHALLVIBRATOR VOM RADIALTYP UND ULTRASCHALLENDOSKOP UND SEIN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2007/29] | Anglais: | ELECTRONIC RADIAL TYPE ULTRASONIC VIBRATOR, AND ULTRASONIC ENDOSCOPE AND ITS MANUFACTURING METHOD | [2007/29] | Français: | VIBRATEUR ULTRASONORE ELECTRONIQUE DE TYPE RADIAL ET ENDOSCOPE ULTRASONORE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [2007/29] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2007 | Traduction produite | 23.04.2007 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2007 | Taxe de recherche payée | 23.04.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.2007 | Requête en examen déposée [2007/29] | 03.03.2011 | Demande retirée par le demandeur [2011/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2003522007 ; | [A]JP2002336258 ; | [A]JPH08172695 ; | [A]JPH04166139 |