EP1956934 - CEINTURE ET BOUCLE DE CEINTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2010 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 09.11.2011 [2011/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Handelsonderneming Bauhuis "Hob"B.V. Wijnkamp 28 7471 CC Goor / NL | [2008/34] | Inventeur(s) | 01 /
BAUHUIS, Marinus, Bernardus Eeftinkstraat 12 NL-7496 AG Hengelvelde / NL | [2008/34] | Mandataire(s) | Baeten, Ernest Henricus Alfonsus, et al Algemeen Octrooi- en Merkenbureau P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Baeten, Ernest, et al Algemeen Octrooi- en Merkenbureau P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05792048.0 | 06.10.2005 | [2008/34] | WO2005NL00718 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007040383 | Date: | 12.04.2007 | Langue: | EN | [2007/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1956934 | Date: | 20.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.04.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1956934 | Date: | 17.06.2009 | Langue: | EN | [2009/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.04.2007 | Classification | IPC: | A44B11/12, A44B11/22 | [2008/34] | CPC: |
A44B11/12 (EP,US);
A44B11/06 (EP,US);
A44B11/223 (EP,US);
Y10T24/40 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/34] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GÜRTEL UND GÜRTELSCHNALLE | [2008/34] | Anglais: | BELT AND BUCKLE FOR A BELT | [2008/34] | Français: | CEINTURE ET BOUCLE DE CEINTURE | [2008/34] | Entrée dans la phase régionale | 28.04.2008 | Taxe nationale de base payée | 28.04.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/34] | 26.09.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2008 | Taxe de délivrance payée | 12.12.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2008 | 04   M06   Taxe payée le   28.04.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.06.2009 | CY | 17.06.2009 | CZ | 17.06.2009 | DK | 17.06.2009 | EE | 17.06.2009 | FI | 17.06.2009 | IT | 17.06.2009 | LT | 17.06.2009 | LV | 17.06.2009 | NL | 17.06.2009 | PL | 17.06.2009 | RO | 17.06.2009 | SI | 17.06.2009 | SK | 17.06.2009 | TR | 17.06.2009 | BG | 17.09.2009 | SE | 17.09.2009 | GR | 18.09.2009 | ES | 28.09.2009 | GB | 06.10.2009 | IE | 06.10.2009 | LU | 06.10.2009 | IS | 17.10.2009 | PT | 17.10.2009 | CH | 31.10.2009 | LI | 31.10.2009 | MC | 31.10.2009 | FR | 02.11.2009 | HU | 18.12.2009 | [2011/44] |
Précédent [2011/32] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
LU | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
HU | 18.12.2009 | ||
Précédent [2011/22] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
LU | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Précédent [2011/16] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Précédent [2011/02] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Précédent [2010/46] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Précédent [2010/40] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Précédent [2010/25] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
Précédent [2010/20] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/17] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/12] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/01] | AT | 17.06.2009 | |
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1502771 (GOVIS NICKETAS C) [A] 1-8 * page 1, line 37 - page 1, line 85; figures 1-5 *; | [A]US1836678 (MORSE WILLIAM J) [A] 1-8* page 1, line 60 - page 2, line 60; figures 1-8 *; | [A]US4369529 (YAHATA EIJI [JP]) [A] 1-8 * column 1, line 61 - column 3, line 5; figures 1-7 *; | [A]US5572747 (CHENG JUEI-HSIANG [TW]) [A] 1-8 * column 2, line 10 - column 2, line 51; figures 1-4 * |