EP1804242 - SUPPORT D ENREGISTREMENT OPTIQUE D INFORMATIONS ET PROCEDE POUR FABRIQUER CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.12.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.12.2008 | Retrait de la demande | publié le 21.01.2009 [2009/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/27] | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | Inventeur(s) | 01 /
IMAI, Takashi, c/o FUJIFILM Corporation 12-1, Ohgi-cho 2-chome Odawara-shi, Kanagawa 250-0001 / JP | 02 /
USAMI, Yoshihisa, c/o FUJIFILM Corporation 200, Ohnakazato Fujinomiya-shi Shizuoka 418-8666 / JP | 03 /
KATAYAMA, Kazutoshi, c/o FUJIFILM Corporation 12-1, Ohgi-cho 2-chome Odawara-shi, Kanagawa 250-0001 / JP | [2007/27] | Mandataire(s) | Siegert, Georg, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [2007/27] | Siegert, Georg, et al Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 D-81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05795549.4 | 18.10.2005 | [2007/27] | WO2005JP19140 | Numéro de priorité, date | JP20040303006 | 18.10.2004 Format original publié: JP 2004303006 | [2007/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006043564 | Date: | 27.04.2006 | Langue: | EN | [2006/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1804242 | Date: | 04.07.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.04.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.04.2006 | Classification | IPC: | G11B7/24 | [2007/27] | CPC: |
G11B7/26 (EP,US);
G11B7/24079 (EP,US);
G11B7/24038 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/04] |
Précédent [2007/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPTISCHES INFORMATIONSAUFZEICHNUNGSMEDIUM UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [2007/27] | Anglais: | OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2007/27] | Français: | SUPPORT D ENREGISTREMENT OPTIQUE D INFORMATIONS ET PROCEDE POUR FABRIQUER CELUI-CI | [2007/27] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2007 | Traduction produite | 16.03.2007 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2007 | Taxe de recherche payée | 16.03.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/27] | 12.12.2008 | Demande retirée par le demandeur [2009/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JP2003341241 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2003338083 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2004158145 (TDK CORP); | [A]JP2004171724 (TOSHIBA CORP); | [A]JPH01133229 (HITACHI LTD, et al) |