EP1800058 - PROCEDE DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D'UN BRULEUR D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2007/26] | PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D UN BRULEUR D UN APPAREIL DE CHAUFFAGE | ||
[2016/13] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Den Haag / NL | [2016/25] |
Précédent [2007/26] | Pour tous les Etats désignés SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Den Haag / NL | Inventeur(s) | 01 /
HAMILTON, William Larry Westhollow Technology Center, 3333 Hwy 6 South Houston, Texas 77082-3101 / US | 02 /
JOHNSON, Gregory Lynn 12925 Memorial 172 Houston, Texas 77024 / US | [2008/33] |
Précédent [2007/26] | 01 /
HAMILTON, William Larry 19710 Laurel Park Lane Houston, Texas 77094 / US | ||
02 /
JOHNSON, Gregory Lynn 12925 Memorial 172 Houston, Texas 77024 / US | Mandataire(s) | Matthezing, Robert Maarten, et al Shell International B.V. Intellectual Property Services P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | [2016/25] |
Précédent [2010/07] | Matthezing, Robert Maarten, et al Shell International B.V. Intellectual Property Services P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | ||
Précédent [2007/26] | Zeestraten, Albertus W. J. Shell International B.V., Intellectual Property Services, P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05803970.2 | 12.10.2005 | [2007/26] | WO2005US36565 | Numéro de priorité, date | US20040618909P | 14.10.2004 Format original publié: US 618909 P | [2007/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006044408 | Date: | 27.04.2006 | Langue: | EN | [2006/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1800058 | Date: | 27.06.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.04.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1800058 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.04.2006 | Classification | IPC: | F23D14/72, F23L11/00, F23N1/04, F23N5/18, F23N5/24 | [2007/26] | CPC: |
F23N5/184 (EP,US);
F23N1/022 (EP,US);
F23N1/042 (EP,US);
F23N5/242 (EP,US);
F23D2209/20 (EP,US);
F23N2225/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/25] |
Précédent [2007/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | [2016/13] | Anglais: | A METHOD FOR MONITORING AND CONTROLLING THE STABILITY OF A BURNER OF A FIRED HEATER | [2016/13] | Français: | PROCEDE DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D'UN BRULEUR D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE | [2016/13] |
Précédent [2007/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | ||
Précédent [2007/26] | A METHOD AND APPARATUS FOR MONITORING AND CONTROLLING THE STABILITY OF A BURNER OF A FIRED HEATER | ||
Précédent [2007/26] | PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D UN BRULEUR D UN APPAREIL DE CHAUFFAGE | Entrée dans la phase régionale | 15.03.2007 | Taxe nationale de base payée | 15.03.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.03.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2006 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/26] | 30.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.04.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.05.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.03.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 12.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.12.2011 | Opposition(s) | 23.03.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.10.2005 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | NL | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | GR | 23.09.2016 | IE | 12.10.2016 | LU | 12.10.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/29] | HU | 12.10.2005 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
TR | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 12.10.2005 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 22.06.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4253404 (LEONARD DONALD J) [X] 6,12,14 * column 3, line 27 - column 4, line 66 * * column 5, line 53 - column 6, line 40 * * figure 1 *; | [X]US4262843 (OMORI KEIZO, et al) [X] 1,6,7,12-15 * column 3, line 4 - column 4, line 16 * * column 8, line 27 - line 38 * * figure 1 *; | [A]US4574746 (KEYES IV MARION A [US], et al) [A] 1,6,7,12-15 * column 2, line 4 - column 3, line 37 ** figure 1 *; | [A]EP0448202 (HONEYWELL INC [US]) [A] 1,6,7,12-15 * column 4, line 28 - column 5, line 33 * * figure 1 *; | [X]DE10204264 (WODTKE GMBH [DE]) [X] 1,6,7,12-15 * column 3, line 50 - column 4, line 57 * * figures 1-3 *; | [X]EP1351019 (SIEMENS BUILDING TECH AG [CH]) [X] 6,14 * column 2, line 10 - line 28 * * column 3, line 4 - column 4, line 21 * * figure . * |