EP1815720 - COMMANDE MULTIDIMENSIONNELLE DE PARAMETRES D'ECLAIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2011 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): BG | publié le 16.10.2013 [2013/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2010/36] |
Précédent [2007/32] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
DIEDERIKS, Elmo, M., A. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | 02 /
SANTBERGEN, Martijn Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | 03 /
HOLLEMANS, Gerard Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | [2007/32] | Mandataire(s) | Pet, Robert Jacob Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2007/32] | Pet, Robert Jacob Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05807206.7 | 18.11.2005 | [2007/32] | WO2005IB53816 | Numéro de priorité, date | US20040629798P | 19.11.2004 Format original publié: US 629798 P | [2007/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006054263 | Date: | 26.05.2006 | Langue: | EN | [2006/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1815720 | Date: | 08.08.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1815720 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.05.2006 | Classification | IPC: | H05B33/08, H05B37/02 | [2007/32] | CPC: |
H05B45/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/32] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEHRDIMENSIONALE STEUERUNG VON BELEUCHTUNGSPARAMETERN | [2007/32] | Anglais: | MULTI-DIMENSIONAL CONTROL OF LIGHTING PARAMETERS | [2007/32] | Français: | COMMANDE MULTIDIMENSIONNELLE DE PARAMETRES D'ECLAIRAGE | [2007/32] | Entrée dans la phase régionale | 19.06.2007 | Taxe nationale de base payée | 19.06.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.06.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.06.2007 | Requête en examen déposée [2007/32] | 16.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.06.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 17.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2010 | Taxe de délivrance payée | 16.07.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/33] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 17.07.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.07.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.09.2010 | BE | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | IT | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SE | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | IE | 18.11.2010 | LU | 18.11.2010 | CH | 30.11.2010 | LI | 30.11.2010 | MC | 30.11.2010 | BG | 08.12.2010 | GR | 09.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | HU | 09.03.2011 | [2013/42] |
Précédent [2012/47] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
IE | 18.11.2010 | ||
LU | 18.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/44] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IE | 18.11.2010 | ||
LU | 18.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IE | 18.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/41] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IE | 18.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IE | 18.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Précédent [2011/16] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
Précédent [2011/13] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/12] | AT | 08.09.2010 | |
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/08] | AT | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE19942177 (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH [DE]) [X] 1,2,5-12,17-20 * column 4, line 49 - column 5, line 3; figures 1A,1B *; | [A]US6597347 (YASUTAKE TAIZO [US]) [A] 1-20* figure w *; | [X]WO2004072840 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,2,5-12,17-20 * page 5, line 5 - page 7, line 3; figures 1-8 *; | [XP]WO2005107338 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [XP] 1,2,5-12,17-20 * page 1, line 21 - page 2, line 6 * * page 4, line 1 - page 4, line 8 * * page 4, line 30 - page 5, line 13; figures 1-3 * | par le demandeur | EP0192882 | DE19942177 | US2003057887 |