EP1788923 - LAVE-VAISSELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.12.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2014 | Demande réputée retirée | publié le 14.01.2015 [2015/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yoido-dong Yongdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Précédent [2007/22] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yoido-dong Yongdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Choi, Seung Bong Sinwol-dong 44-9 Changwon-si, Gyeongsangnam-do 641-837 / KR | 02 /
Yoon, Sangheon Haan Jukong 9-Danji APT. 910-204 Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 423-761 / KR | 03 /
Park, Nungseo Woosung Apt. 106-206, Jayang-dong 579 Gwangjin-gu, Seoul 143-190 / KR | 04 /
Cho, Hung Myong Dongwon APT 102-302, Chojun-ri 558-2 Jillye-myeon Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-884 / KR | 05 /
Han, Dae Yeong Jungkong APT. 3-Danji 302-1305, Deungchon 3-dong Gangseo-gu, Seoul 157-763 / KR | 06 /
Ahn, Byung Hwan Sinjukong APT. 315-104, Oe-dong Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-754 / KR | 07 /
Jun, Chaseung 1405-406, Greenville Jugong 14 Danji, Choji-dong Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do, 425-876 / KR | 08 /
Min, Byoungwook Daerim APT. 101-904, Daebang-dong Dongjak-gu, Seoul 156-761 / KR | [2007/32] |
Précédent [2007/22] | 01 /
Choi, Seung Bong Sinwol-dong 44-9 Changwon-si, Gyeongsangnam-do 641-837 / KR | ||
02 /
Yoon, Sangheon Haan Jukong 9-Danji APT. 910-204 Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 423-761 / KR | |||
03 /
Park, Nungseo Woosung Apt. 106-206, Jayang-dong 579 Gwangjin-gu, Seoul 143-190 / KR | |||
04 /
Cho, Hung Myong Dongwon APT 102-302, Chojun-ri 558-2 Jillye-myeon Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-884 / KR | |||
05 /
Han, Dae Yeong Jungkong APT. 3-Danji 302-1305, Deungchon 3-dong Gangseo-gu, Seoul 157-763 / KR | |||
06 /
Ahn, Byung Hwan Sinjukong APT. 315-104, Oe-dong Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-754 / KR | |||
07 /
Jun, Chaseung Banpo-dong 726-29 Seocho-gu, Seoul 137-040 / KR | |||
08 /
Min, Byoungwook Daerim APT. 101-904, Daebang-dong Dongjak-gu, Seoul 156-761 / KR | Mandataire(s) | Urner, Peter Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/22] | Urner, Peter TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05808796.6 | 15.09.2005 | [2007/22] | WO2005KR03053 | Numéro de priorité, date | KR20040074093 | 16.09.2004 Format original publié: KR 20040074093 | KR20040084416 | 21.10.2004 Format original publié: KR 20040084416 | [2007/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006031066 | Date: | 23.03.2006 | Langue: | EN | [2006/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1788923 | Date: | 30.05.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.03.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AT | 23.03.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.12.2013 | Classification | IPC: | A47L15/42 | [2007/22] | CPC: |
A47L15/4225 (EP,US);
A47L15/4221 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/22] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GESCHIRRSPÜLER | [2007/22] | Anglais: | A DISHWASHER | [2007/22] | Français: | LAVE-VAISSELLE | [2007/22] | Entrée dans la phase régionale | 16.10.2006 | Taxe nationale de base payée | 04.12.2006 | Taxe de recherche payée | 16.10.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.10.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.10.2006 | Requête en examen déposée [2007/22] | 22.07.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/03] | 26.08.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2014 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]JP2004049611 (ASAHI KOGYO CO LTD) [X] 1,2,4,7 * abstract * [A] 13,18-20 [Y] 3,5,6,8-12; | [Y]JPH11308793 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 3,10 * figures 1-3 *; | [Y]US3519796 (BEBINGER JACK E) [Y] 5,8,11 * figure 1 *; | [Y]EP0237994 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI [IT]) [Y] 6,9,12 * abstract *; | [XA]GB1406155 (TAPPAN CO) [X] 1,2,5,7,8 * figures 1-3; claim 1 * [A] 13,18-20; | [X]US3587939 (NYSTUEN ARNE M, et al) [X] 1,2,5,7,8 * figure 2; claims 1,8 *; | [A]US2004166001 (TURNER DWIGHT M [US], et al) [A] 13,14,17-20 * abstract *; | [A]US3375835 (LOPP CHARLES R, et al) [A] 13,14,17 * figure 1 *; | [A]US5333631 (KIRKLAND DANIEL R [US], et al) [A] 13,14 * figure 2 *; | [A]US2881777 (REMIGIUS PAULY) [A] 13,17 * figure 2 *; | [A]US2959179 (SASNETT RUSSELL M, et al) [A] 13 * figure 4 * | Recherche internationale | [X]US3587939 (NYSTUEN ARNE M, et al); | [X]GB1406155 (TAPPAN CO); | [X]JP2004049611 (ASAHI KOGYO CO LTD); | [X]DE2328655 (TAPPAN CO); | [Y]JPH11308793 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]US3519796 (BEBINGER JACK E); | [A]DE2743826 (SKF KUGELLAGERFABRIKEN GMBH) |