12.12.2014 |
Demande réputée retirée |
publié le 14.01.2015 [2015/03] |
05.11.2014 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
25.08.2014 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
13.12.2013 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 15.01.2014 [2014/03] |
13.12.2013 |
Changement - classification |
publié le 15.01.2014 [2014/03] |
27.09.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.09.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.09.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.10.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.09.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.04.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.11.2007 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 26.12.2007 [2007/52] |
03.10.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.07.2007 |
Changement - inventeur |
publié le 08.08.2007 [2007/32] |
27.04.2007 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 30.05.2007 [2007/22] |
27.04.2007 |
Requête en examen présentée |
publié le 30.05.2007 [2007/22] |
13.12.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.11.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.10.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.04.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.04.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.03.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|