EP1958231 - CORRECTION D'ÉLIMINATION DE L'ERREUR D'OUVERTURE DE TROISIEME ORDRE ET DE L'ERREUR CHROMATIQUE AXIALE DE PREMIER ORDRE ET DU PREMIER DEGRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.03.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ceos Corrected Electron Optical Systems GmbH Englerstrasse 28 69125 Heidelberg / DE | [2008/34] | Inventeur(s) | 01 /
MÜLLER, Heiko Häusserstrasse 33 69115 Heidelberg / DE | 02 /
ROSE, Harald Prinz-Christians-Weg 5a 64287 Darmstadt / DE | 03 /
UHLEMANN, Stephan Bahnhofstrasse 3 69115 Heidelberg / DE | [2008/43] |
Précédent [2008/34] | 01 /
MÜLLER, Heiko Ortenauer Str. 17 69126 Heidelberg / DE | ||
02 /
ROSE, Harald Prinz-Christians-Weg 5a 64287 Darmstadt / DE | |||
03 /
UHLEMANN, Stephan Bahnhofstrasse 3 69115 Heidelberg / DE | Mandataire(s) | Weber & Seidel Rechts- und Patentanwälte Handschuhsheimer Landstraße 2a 69120 Heidelberg / DE | [2012/40] |
Précédent [2011/20] | Weber, Walter Weber & Seidel Rechts- und Patentanwälte Handschuhsheimer Landstrasse 2a 69120 Heidelberg / DE | ||
Précédent [2008/34] | Pöhner, Wilfried Anton, Dr. Patentanwalt, Röntgenring 4 97070 Würzburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05816963.2 | 06.12.2005 | [2008/34] | WO2005DE02210 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007065382 | Date: | 14.06.2007 | Langue: | DE | [2007/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1958231 | Date: | 20.08.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.06.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1958231 | Date: | 23.05.2018 | Langue: | DE | [2018/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.06.2007 | Classification | IPC: | H01J37/153, H01J37/26 | [2008/34] | CPC: |
H01J37/153 (EP,US);
H01J37/26 (EP,US);
H01J2237/1534 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/21] |
Précédent [2008/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KORREKTIV ZUR BESEITIGUNG DES ÖFFNUNGSFEHLERS 3. ORDNUNG UND DES AXIALEN FARBFEHLERS 1. ORDNUNG 1. GRADES | [2008/34] | Anglais: | CORRECTIVE FOR ELIMINATING THE THIRD-ORDER APERTURE ABERRATION AND THE FIRST-ORDER, FIRST-DEGREE AXIAL CHROMATIC ABERRATION | [2008/34] | Français: | CORRECTION D'ÉLIMINATION DE L'ERREUR D'OUVERTURE DE TROISIEME ORDRE ET DE L'ERREUR CHROMATIQUE AXIALE DE PREMIER ORDRE ET DU PREMIER DEGRE | [2008/34] | Entrée dans la phase régionale | 05.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 05.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.01.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/34] | 01.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 03.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 03.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.07.2016 | Opposition(s) | 26.02.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/18] | Requête en poursuite de la procédure de: | 30.03.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.03.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.04.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 07.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 03.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 16.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 17.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.12.2005 | CY | 23.05.2018 | DK | 23.05.2018 | EE | 23.05.2018 | ES | 23.05.2018 | FI | 23.05.2018 | IT | 23.05.2018 | LT | 23.05.2018 | LV | 23.05.2018 | MC | 23.05.2018 | PL | 23.05.2018 | PT | 23.05.2018 | RO | 23.05.2018 | SE | 23.05.2018 | SI | 23.05.2018 | SK | 23.05.2018 | TR | 23.05.2018 | BG | 23.08.2018 | GR | 24.08.2018 | IS | 23.09.2018 | AT | 06.12.2018 | IE | 06.12.2018 | LU | 06.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/30] | HU | 06.12.2005 | |
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
PT | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/27] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
PT | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/23] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/04] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/51] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/49] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/39] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 23.05.2018 | |
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2003034457 (ROSE HARALD [DE]) [Y] 1-13 * the whole document *; | [A]EP1381073 (NION CO [US]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0001] , [0003] , [0016] - [0018] - [0020] , [0023] - [0025] * * claim - ** figure - *; | [DA]US2004155200 (MULLER HEIKO [DE], et al) [DA] 1-13 * the whole document *; | [Y]US2005023480 (ROSE HARALD [DE]) [Y] 1-13 * the whole document * |