EP1831015 - COMPLEXE TEXTILE COMPRENANT UN SUBSTRAT D' ASSOCIATION ENDUIT SUR SES DEUX FACES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.01.2011 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 31.10.2012 [2012/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LAINIERE DE PICARDIE BC Buire Courcelles BP 20089 80202 Péronne Cédex / FR | [2007/37] | Inventeur(s) | 01 /
LEFEBRE, Jean, c/o LAINIERE DE PICARDIE BC Buire Courcelles BP 20089 F-80202 PERONNE CEDEX / FR | 02 /
FESTINO, Vincent, c/o LAINIERE DE PICARDIE BC Buire Courcelles BP 20089 F-80202 PERONNE CEDEX / FR | [2007/37] | Mandataire(s) | Sayettat, Julien Christian STRATO-IP 18, rue Soleillet 75020 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2010/10] | Sayettat, Julien Christian Strato-IP 18, rue Soleillet 75020 Paris / FR | ||
Précédent [2007/37] | Sayettat, Julien Christian Strato-IP BL 57 - 14, rue Soleillet F-75020 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05824591.1 | 06.12.2005 | [2007/37] | WO2005FR03057 | Numéro de priorité, date | FR20040013141 | 09.12.2004 Format original publié: FR 0413141 | [2007/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006061510 | Date: | 15.06.2006 | Langue: | FR | [2006/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1831015 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 15.06.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1831015 | Date: | 10.03.2010 | Langue: | FR | [2010/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.06.2006 | Classification | IPC: | B32B27/00, A41D27/06, A41D31/02 | [2007/37] | CPC: |
B32B5/08 (EP,KR,US);
B32B5/26 (EP,KR,US);
A41D27/26 (EP,KR,US);
A41D31/02 (EP,KR,US);
B32B5/026 (EP,KR,US);
B32B5/04 (EP,KR,US);
D06M17/08 (EP,KR,US);
B32B2250/03 (EP,KR,US);
B32B2250/20 (EP,KR,US);
B32B2250/40 (EP,KR,US);
B32B2255/02 (EP,KR,US);
B32B2255/26 (EP,KR,US);
B32B2262/0261 (EP,KR,US);
B32B2262/0292 (EP,KR,US);
B32B2262/14 (EP,KR,US);
B32B2305/18 (KR);
B32B2307/31 (EP,KR,US);
B32B2307/718 (EP,KR,US);
B32B2307/724 (EP,KR,US);
B32B2437/00 (EP,KR,US);
B32B2459/00 (EP,KR,US);
Y10T428/27 (EP,US);
Y10T428/2817 (EP,US);
Y10T442/10 (EP,US);
Y10T442/40 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUF SEINEN BEIDEN SEITEN MIT EINEM KOMBINATIONSSUBSTRAT ÜBERZOGENER TEXTILKOMPLEX | [2007/37] | Anglais: | TEXTILE COMPLEX COMPRISING A COMBINING SUBSTRATE COATED ON ITS TWO SIDES | [2007/37] | Français: | COMPLEXE TEXTILE COMPRENANT UN SUBSTRAT D' ASSOCIATION ENDUIT SUR SES DEUX FACES | [2007/37] | Entrée dans la phase régionale | 08.06.2007 | Taxe nationale de base payée | 08.06.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.06.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.06.2007 | Requête en examen déposée [2007/37] | 18.12.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.07.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.01.2010 | Taxe de délivrance payée | 22.01.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/07] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 30.07.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.07.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 11.08.2009 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.03.2010 | CY | 10.03.2010 | CZ | 10.03.2010 | DK | 10.03.2010 | EE | 10.03.2010 | FI | 10.03.2010 | IE | 10.03.2010 | LT | 10.03.2010 | LV | 10.03.2010 | NL | 10.03.2010 | PL | 10.03.2010 | SE | 10.03.2010 | SI | 10.03.2010 | SK | 10.03.2010 | BG | 10.06.2010 | GR | 11.06.2010 | IS | 10.07.2010 | PT | 12.07.2010 | HU | 11.09.2010 | GB | 06.12.2010 | LU | 06.12.2010 | [2012/44] |
Précédent [2012/42] | AT | 10.03.2010 | |
CY | 10.03.2010 | ||
CZ | 10.03.2010 | ||
DK | 10.03.2010 | ||
EE | 10.03.2010 | ||
FI | 10.03.2010 | ||
IE | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
NL | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SE | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | ||
SK | 10.03.2010 | ||
BG | 10.06.2010 | ||
GR | 11.06.2010 | ||
IS | 10.07.2010 | ||
PT | 12.07.2010 | ||
HU | 11.09.2010 | ||
GB | 06.12.2010 | ||
Précédent [2012/01] | AT | 10.03.2010 | |
CY | 10.03.2010 | ||
CZ | 10.03.2010 | ||
DK | 10.03.2010 | ||
EE | 10.03.2010 | ||
FI | 10.03.2010 | ||
IE | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
NL | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SE | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | ||
SK | 10.03.2010 | ||
BG | 10.06.2010 | ||
GR | 11.06.2010 | ||
IS | 10.07.2010 | ||
PT | 12.07.2010 | ||
GB | 06.12.2010 | ||
Précédent [2011/08] | AT | 10.03.2010 | |
CY | 10.03.2010 | ||
CZ | 10.03.2010 | ||
DK | 10.03.2010 | ||
EE | 10.03.2010 | ||
FI | 10.03.2010 | ||
IE | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
NL | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SE | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | ||
SK | 10.03.2010 | ||
BG | 10.06.2010 | ||
GR | 11.06.2010 | ||
IS | 10.07.2010 | ||
PT | 12.07.2010 | ||
Précédent [2011/02] | AT | 10.03.2010 | |
CY | 10.03.2010 | ||
CZ | 10.03.2010 | ||
EE | 10.03.2010 | ||
FI | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
NL | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SE | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | ||
SK | 10.03.2010 | ||
BG | 10.06.2010 | ||
GR | 11.06.2010 | ||
IS | 10.07.2010 | ||
Précédent [2010/45] | AT | 10.03.2010 | |
FI | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
NL | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | ||
Précédent [2010/40] | AT | 10.03.2010 | |
FI | 10.03.2010 | ||
LT | 10.03.2010 | ||
LV | 10.03.2010 | ||
PL | 10.03.2010 | ||
SI | 10.03.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]EP0219378 (PICARDIE LAINIERE [FR]) [DA] 3,9* claims 1,6,7 *; | [X]US4732800 (GROSHENS PIERRE [FR]) [X] 4,5,8-13,15,16 * figures 1,2a,2b; claims 1,3 *; | [X]US5681645 (STRACK DAVID CRAIGE [US], et al) [X] 1-4,6-9,11-16,19,20 * column 10, line 38 - line 52; figure 1; claim 1 *; | [X]EP1160016 (SOLIPAT AG [CH]) [X] 1-4,7-9,11-13,15,16,18-20 * figures 1,3a,7; claims 1,7-10 * |