EP1833459 - MATERIAU SILICONE POUR LA LIBERATION D'UNE MOLECULE ACTIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2014 | Demande réputée retirée | publié le 24.12.2014 [2014/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bluestar Silicones France SAS 21 avenue Georges Pompidou 69003 Lyon Cedex 03 / FR | [2007/38] | Inventeur(s) | 01 /
LANNIBOIS, Hélène 25bis rue de La République F-94220 Charenton Le Pont / FR | 02 /
PUSINERI, Christian 33 rue des Fleurs 69360 Serezin du Rhône / FR | [2007/38] | Mandataire(s) | Colombet, Alain André, et al Cabinet Lavoix 62, Rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Colombet, Alain André, et al Cabinet Lavoix Lyon 62, rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | ||
Précédent [2007/38] | Colombet, Alain André, et al Cabinet Lavoix, 62 rue de Bonnel 69448 Lyon cedex 03 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05850608.0 | 23.12.2005 | [2007/38] | WO2005FR03271 | Numéro de priorité, date | FR20040013931 | 24.12.2004 Format original publié: FR 0413931 | [2007/38] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006070134 | Date: | 06.07.2006 | Langue: | FR | [2006/27] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1833459 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 06.07.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.04.2007 | Classification | IPC: | A61K8/89, A61K8/02, A61K8/37, A61Q19/00 | [2007/38] | CPC: |
A61K8/895 (EP,US);
A61K8/89 (KR);
A61K8/0208 (EP,US);
A61K8/34 (EP,US);
A61K8/37 (EP,US);
A61K8/375 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/38] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SILIKONMATERIAL ZUR FREISETZUNG EINES AKTIVEN MOLEKÜLS | [2007/38] | Anglais: | SILICONE MATERIAL FOR RELEASING AN ACTIVE MOLECULE | [2007/38] | Français: | MATERIAU SILICONE POUR LA LIBERATION D'UNE MOLECULE ACTIVE | [2007/38] | Entrée dans la phase régionale | 28.06.2007 | Taxe nationale de base payée | 28.06.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.06.2007 | Requête en examen déposée [2007/38] | 12.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/52] | 30.07.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.10.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2013 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5968533 (PORTER STEVEN S [US], et al) [X] 1-11 * example 1; claim - *; | [X]WO9614822 (OSMOTICS CORP [US]) [X] 1-11 * page 4, line 29 - page 5, line 11 * * page 11, line 6 - line 33 * * claims 3,4 *; | [Y]US6270783 (SLAVTCHEFF CRAIG STEPHEN [US], et al) [Y] 1-11 * column 7, line 42 - column 7, line 57; example 4; claim - * * column 4, line 44 - column 4, line 60 *; | [Y]US6180133 (QUAN DANYI [US], et al) [Y] 1-11 * column 4, line 65 - column 5, line 25 * * column 7, line 15 - column 8, line 60 *; | [Y]WO9926571 (THERATECH INC [US]) [Y] 1-11 * page 5, line 20 - page 8, line 23 *; | [Y]US2002004064 (QUAN DANYI [US], et al) [Y] 1-11 * paragraphs [0014] , [0015] * * paragraphs [0021] , [0022]; claim - * |