21.11.2014 |
Demande réputée retirée |
publié le 24.12.2014 [2014/52] |
31.07.2014 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
30.01.2014 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
14.12.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.12.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.02.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
17.12.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.12.2010 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
09.08.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
17.12.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.12.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.07.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 13.08.2008 [2008/33] |
19.04.2008 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
29.02.2008 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 02.04.2008 [2008/14] |
25.01.2008 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
19.12.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
12.10.2007 |
Premier rapport d'examen |
|
10.10.2007 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
17.08.2007 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 19.09.2007 [2007/38] |
17.08.2007 |
Requête en examen présentée |
publié le 19.09.2007 [2007/38] |
14.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.07.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.06.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.05.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.07.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.07.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.04.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|