EP1829346 - COMMANDES DE SUPERVISION DE LIGNE TELEPHONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.06.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.06.2018 | Demande réputée retirée | publié le 01.08.2018 [2018/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 / US | [2013/27] |
Précédent [2007/36] | Pour tous les Etats désignés AOL LLC 22000 AOL Way Dulles VA 20166-9323 / US | Inventeur(s) | 01 /
BARNES, Michaela 5125 Manning Drive Bethesda, MD 20814 / US | 02 /
MURPHY, Stephen, Vaughan 43561 Coal Bed Ct Ashburn, VA 20147 / US | [2007/36] | Mandataire(s) | Howe, Steven, et al Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2008/01] | Howe, Steven, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Précédent [2007/36] | Howe, Steven Lloyd Wise Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05855337.1 | 22.12.2005 | [2007/36] | WO2005US46754 | Numéro de priorité, date | US20040018925 | 22.12.2004 Format original publié: US 18925 | [2007/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006069303 | Date: | 29.06.2006 | Langue: | EN | [2006/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1829346 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.06.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 14.06.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.2010 | Classification | IPC: | H04M3/42, H04M3/38, H04M3/436, H04M3/20 | [2010/17] | CPC: |
H04M3/38 (EP,US);
H04M15/06 (EP,US);
H04M3/20 (EP,US);
H04M3/436 (EP,US);
H04M3/42136 (EP,US)
|
Précédent IPC [2007/36] | H04M3/20, H04M1/66, H04M3/42, H04M3/22 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/36] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TELEFONLEITUNGSÜBERWACHUNGSSTEUERUNGEN | [2007/36] | Anglais: | PHONE LINE SUPERVISORY CONTROLS | [2007/36] | Français: | COMMANDES DE SUPERVISION DE LIGNE TELEPHONIQUE | [2007/36] | Entrée dans la phase régionale | 05.07.2007 | Taxe nationale de base payée | 05.07.2007 | Taxe de recherche payée | 05.07.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.07.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.07.2007 | Requête en examen déposée [2007/36] | 06.09.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/31] | 27.03.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.06.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US5363435 (DEMUYNCK NOEL [BF]) [X] 46 * column 1, line 21 - line 37 * * column 2, line 34 - line 61 *[I] 47-60; | [X]US6418216 (HARRISON COLIN GEORGE [US], et al) [X] 46-60 * abstract * * figures 7A,7B, 8,10 *; | [X]WO2004077797 (BOSTON COMMUNICATIONS GROUP INC [US]) [X] 1-45 * the whole document *; | [XP]WO2005034560 (GIAVOTTO CHRISTOPHER PAUL [GB]) [XP] 1-45 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US5802157 (CLARKE GAIL L [US], et al) | par le demandeur | WO2004077797 |