EP1726468 - Dispositif d'étanchéité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 10.08.2011 [2011/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Strasse 10 48480 Spelle / DE | [2008/07] |
Précédent [2006/48] | Pour tous les Etats désignés Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH Bernard-Krone-Strasse 1 49757 Werlte / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krone, Bernard, Dr. Bernard-Krone-Strasse 1 48480 Spelle / DE | 02 /
Sasse, Uwe Josef-Hagenberg-Strasse 29 49716 Meppen / DE | 03 /
Pedersen, Henrik Vesterbakken 14 8600 Silkeborg / DK | [2006/48] | Mandataire(s) | Pott, Ulrich, et al Busse & Busse Patentanwälte Grosshandelsring 6 49084 Osnabrück / DE | [N/P] |
Précédent [2006/48] | Pott, Ulrich, et al Busse & Busse, Patentanwälte, Grosshandelsring 6 49084 Osnabrück / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06006088.6 | 24.03.2006 | [2006/48] | Numéro de priorité, date | DE20051024035 | 25.05.2005 Format original publié: DE102005024035 | [2006/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1726468 | Date: | 29.11.2006 | Langue: | DE | [2006/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1726468 | Date: | 02.04.2008 | Langue: | DE | [2008/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2006 | Classification | IPC: | B60J10/08, B60J10/00 | [2006/48] | CPC: |
B60J10/80 (EP);
B60J10/30 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/48] | Titre | Allemand: | Dichtungsvorrichtung | [2006/48] | Anglais: | Sealing device | [2006/48] | Français: | Dispositif d'étanchéité | [2006/48] | Procédure d'examen | 30.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/12] | 09.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.2008 | Taxe de délivrance payée | 03.01.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 02.04.2008 | CZ | 02.04.2008 | EE | 02.04.2008 | FI | 02.04.2008 | IE | 02.04.2008 | LT | 02.04.2008 | LV | 02.04.2008 | RO | 02.04.2008 | SI | 02.04.2008 | SK | 02.04.2008 | BG | 02.07.2008 | GR | 03.07.2008 | IS | 02.08.2008 | PT | 04.09.2008 | HU | 03.10.2008 | [2011/32] |
Précédent [2011/02] | CY | 02.04.2008 | |
CZ | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
IE | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
GR | 03.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2010/01] | CY | 02.04.2008 | |
CZ | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
IE | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/28] | CZ | 02.04.2008 | |
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
IE | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/14] | CZ | 02.04.2008 | |
FI | 02.04.2008 | ||
IE | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/13] | CZ | 02.04.2008 | |
FI | 02.04.2008 | ||
IE | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/08] | FI | 02.04.2008 | |
IE | 02.04.2008 | ||
LV | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/05] | FI | 02.04.2008 | |
LV | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2008/49] | FI | 02.04.2008 | |
LV | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
PT | 04.09.2008 | ||
Précédent [2008/48] | SI | 02.04.2008 | |
BG | 02.07.2008 | ||
Précédent [2008/44] | SI | 02.04.2008 | Citations: | Recherche | [X]US4119325 (OAKLEY JOHN, et al) [X] 1-7 * figures 1,2 *; | [X]EP0555115 (POMMIER & CIE [FR]) [X] 1-7 * figures 1-3 *; | [X]US6478308 (MCMILLIN KENNETH L [US], et al) [X] 1,2* figures 1-8 *; | [X]US2004094906 (GENTEMANN MARTIN [DE], et al) [X] 1,2 * figures 1-3 * |