EP1764674 - Dispositif d'introduction [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | [2012/28] |
Précédent [2007/12] | Pour tous les Etats désignés Volkswagen AG 38436 Wolfsburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Prados, Michael 4009 Miranda Avenue 94304 Palo Alto / US | [2007/12] | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06007647.8 | 12.04.2006 | [2007/12] | Numéro de priorité, date | US20050717088P | 14.09.2005 Format original publié: US 717088 P | US20050728656P | 20.10.2005 Format original publié: US 728656 P | [2007/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1764674 | Date: | 21.03.2007 | Langue: | DE | [2007/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1764674 | Date: | 08.12.2010 | [2010/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1764674 | Date: | 13.06.2012 | Langue: | DE | [2012/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2010 | Classification | IPC: | G06F3/01, B60K37/02, B60K37/06, G06F3/033 | [2010/49] | CPC: |
G06F3/016 (EP,US);
B60K35/00 (EP,US);
B60K35/10 (EP,US);
B60K35/22 (EP,US);
B60K35/25 (EP,US);
B60K35/50 (EP,US);
B60K35/53 (EP,US);
B60K35/60 (EP,US);
G06F3/03547 (EP,US);
B60K2360/143 (EP,US);
B60R11/02 (EP,US);
B60R11/0235 (EP,US);
B60R11/0264 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2007/12] | G06F3/01, B60K37/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/12] | Titre | Allemand: | Eingabevorrichtung | [2007/12] | Anglais: | Input device | [2007/12] | Français: | Dispositif d'introduction | [2007/12] | Procédure d'examen | 09.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/29] | 07.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.04.2012 | Taxe de délivrance payée | 19.04.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.07.2011 | Opposition(s) | 14.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.04.2006 | CY | 13.06.2012 | CZ | 13.06.2012 | DK | 13.06.2012 | EE | 13.06.2012 | FI | 13.06.2012 | IT | 13.06.2012 | LT | 13.06.2012 | LV | 13.06.2012 | MC | 13.06.2012 | NL | 13.06.2012 | PL | 13.06.2012 | RO | 13.06.2012 | SE | 13.06.2012 | SI | 13.06.2012 | SK | 13.06.2012 | TR | 13.06.2012 | BG | 13.09.2012 | GR | 14.09.2012 | ES | 24.09.2012 | IS | 13.10.2012 | PT | 15.10.2012 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
DK | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
MC | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
TR | 13.06.2012 | ||
BG | 13.09.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
ES | 24.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2014/01] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
DK | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
MC | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
BG | 13.09.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
ES | 24.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
DK | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
BG | 13.09.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
ES | 24.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
DK | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
ES | 24.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
DK | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/15] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
NL | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/13] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
PT | 15.10.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
IT | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
PL | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 13.06.2012 | |
CZ | 13.06.2012 | ||
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
RO | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
SK | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
IS | 13.10.2012 | ||
Précédent [2013/09] | CY | 13.06.2012 | |
EE | 13.06.2012 | ||
FI | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
Précédent [2012/51] | CY | 13.06.2012 | |
FI | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
SI | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 13.06.2012 | |
FI | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
LV | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
GR | 14.09.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 13.06.2012 | |
FI | 13.06.2012 | ||
LT | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 13.06.2012 | |
LT | 13.06.2012 | ||
SE | 13.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 13.06.2012 | Citations: | Recherche | [A]JPH09167541 (IDEC IZUMI CORP); | [AD]US6118435 (FUJITA TOSHIHIRO [JP], et al); | [Y]US2003067449 (YOSHIKAWA OSAMU [JP], et al); | [Y]US2003184574 (PHILLIPS JAMES V [US], et al); | [Y]WO2004081776 (HANDSHAKE INTERACTIVE TECHNOLO [CA], et al); | [A]WO2004097573 (TAPWAVE INC [US], et al); | [AD]EP1560102 (VOLKSWAGEN AG [DE]); | [Y]EP1571032 (DELPHI TECH INC [US]) | Examen | EP1544720 | par le demandeur | US4885565 | WO9721160 | DE19731285 | WO9926230 | US5988902 | US6118435 | DE20102197U | WO0154109 | DE20022244U | DE20180024U | US6429846 | US2003067449 | WO03038800 | WO03041046 | US2003184574 | WO2004081776 | EP0920704 | EP1544720 | EP1560102 | EP1571032 | WO2005EP08634 |