EP1713108 - Ensemble de touches pour dispositif électrique ou électronique dans une voiture [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.12.2011 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leopold Kostal GmbH & Co. KG Wiesenstrasse 47 58507 Lüdenscheid / DE | [2006/42] | Inventeur(s) | 01 /
Bleckmann, Michael Auf der Heide 6a 58239 Schwerte-Ergste / DE | 02 /
Braeker, Tobias Viermärker Weg 13 58313 Herdecke / DE | [2006/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06007661.9 | 12.04.2006 | [2006/42] | Numéro de priorité, date | DE20051017255 | 14.04.2005 Format original publié: DE102005017255 | DE20051017254 | 14.04.2005 Format original publié: DE102005017254 | [2006/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1713108 | Date: | 18.10.2006 | Langue: | DE | [2006/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1713108 | Date: | 23.01.2008 | [2008/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1713108 | Date: | 09.02.2011 | Langue: | DE | [2011/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.12.2007 | Classification | IPC: | H01H13/705, H01H13/84 | [2007/46] | CPC: |
H01H13/705 (EP);
H01H2221/058 (EP)
|
Précédent IPC [2006/42] | H01H13/705 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/42] | Titre | Allemand: | Tastenanordnung für ein elektrisches oder elektronisches Gerät in einem Kraftfahrzeug | [2006/42] | Anglais: | Key assembly for electric or electronic device in a vehicle | [2006/42] | Français: | Ensemble de touches pour dispositif électrique ou électronique dans une voiture | [2006/42] | Procédure d'examen | 20.03.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/19] | 10.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 22.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 22.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/03] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 22.12.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 22.12.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.01.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 09.02.2011 | CZ | 09.02.2011 | DK | 09.02.2011 | EE | 09.02.2011 | FI | 09.02.2011 | HU | 09.02.2011 | IE | 09.02.2011 | IS | 09.02.2011 | LT | 09.02.2011 | LV | 09.02.2011 | NL | 09.02.2011 | PL | 09.02.2011 | RO | 09.02.2011 | SE | 09.02.2011 | SI | 09.02.2011 | SK | 09.02.2011 | TR | 09.02.2011 | AT | 12.04.2011 | LU | 12.04.2011 | BE | 30.04.2011 | CH | 30.04.2011 | LI | 30.04.2011 | MC | 30.04.2011 | BG | 09.05.2011 | GR | 10.05.2011 | PT | 09.06.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
IS | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
TR | 09.02.2011 | ||
AT | 12.04.2011 | ||
LU | 12.04.2011 | ||
BE | 30.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
IS | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
AT | 12.04.2011 | ||
LU | 12.04.2011 | ||
BE | 30.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
AT | 12.04.2011 | ||
LU | 12.04.2011 | ||
BE | 30.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
AT | 12.04.2011 | ||
BE | 30.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2012/09] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
BE | 30.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2012/07] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/51] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/50] | CY | 09.02.2011 | |
CZ | 09.02.2011 | ||
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
RO | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
SK | 09.02.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/47] | CY | 09.02.2011 | |
DK | 09.02.2011 | ||
EE | 09.02.2011 | ||
FI | 09.02.2011 | ||
IE | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/40] | CY | 09.02.2011 | |
FI | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
NL | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/37] | CY | 09.02.2011 | |
FI | 09.02.2011 | ||
LT | 09.02.2011 | ||
LV | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
SI | 09.02.2011 | ||
BG | 09.05.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | ||
Précédent [2011/36] | LT | 09.02.2011 | |
LV | 09.02.2011 | ||
PL | 09.02.2011 | ||
SE | 09.02.2011 | ||
GR | 10.05.2011 | ||
PT | 09.06.2011 | Citations: | Recherche | [X]DE2134600 (IBM) [X] 1,3-9 * the whole document *; | [X]EP0088365 (PREH ELEKTRO FEINMECHANIK [DE]) [X] 1,3-9 * the whole document *; | [X]DE3421319 (BORG INSTR GMBH [DE]) [X] 2-9 * the whole document *; | [A]US4786766 (KOBAYASHI AKIHIKO [JP]) [A] 6,9* figure 19 *; | [X]EP1316979 (SUNARROW LTD [JP]) [X] 2-6,8 * the whole document *; | [X]US6765158 (MORRISON GERALD O [US], et al) [X] 1 * figure 2a * | par le demandeur | EP0008365 | DE10316934 |