EP1746774 - Système d'execution musicale, instrument de musique à cet effet, et terminal portable d'information multiusage pour le système. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2007/04] | Système d'execution musicale, instrument de musique à cet effet, et terminal portable multiusage d'information pour le système. | ||
[2011/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAMAHA CORPORATION 10-1 Nakazawa-cho Naka-ku Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [2007/27] |
Précédent [2007/04] | Pour tous les Etats désignés YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Uehara, Haruki Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [2011/42] |
Précédent [2007/04] | 01 /
Uehara, Haruki Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | Mandataire(s) | Emde, Eric Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/42] | Emde, Eric Wagner & Geyer Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2007/04] | Emde, Eric Wagner & Geyer, Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06011235.6 | 31.05.2006 | [2007/04] | Numéro de priorité, date | JP20050208651 | 19.07.2005 Format original publié: JP 2005208651 | [2007/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1746774 | Date: | 24.01.2007 | Langue: | EN | [2007/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1746774 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | EN | [2011/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.2006 | Classification | IPC: | H04L12/28, G10H1/00 | [2007/04] | CPC: |
G10H1/0083 (EP,US);
G10H1/0008 (EP,US);
G10H2220/445 (EP,US);
G10H2220/455 (EP,US);
G10H2230/011 (EP,US);
G10H2230/015 (EP,US);
G10H2240/115 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/04] | Titre | Allemand: | Musikalisches Aufführungssystem, musikalisches Instrument dafür, und portables Mehrzweckinformationsterminal für das System | [2007/04] | Anglais: | Musical performance system, musical instrument incorporated therein and multi-purpose portable information terminal device for the system | [2007/04] | Français: | Système d'execution musicale, instrument de musique à cet effet, et terminal portable d'information multiusage pour le système. | [2011/12] |
Précédent [2007/04] | Système d'execution musicale, instrument de musique à cet effet, et terminal portable multiusage d'information pour le système. | Procédure d'examen | 24.07.2007 | Requête en examen déposée [2007/36] | 25.07.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.03.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.03.2011 | Opposition(s) | 20.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.05.2006 | AT | 19.10.2011 | BE | 19.10.2011 | CY | 19.10.2011 | CZ | 19.10.2011 | DK | 19.10.2011 | EE | 19.10.2011 | FI | 19.10.2011 | IT | 19.10.2011 | LT | 19.10.2011 | LV | 19.10.2011 | NL | 19.10.2011 | PL | 19.10.2011 | RO | 19.10.2011 | SE | 19.10.2011 | SI | 19.10.2011 | SK | 19.10.2011 | TR | 19.10.2011 | BG | 19.01.2012 | GR | 20.01.2012 | ES | 30.01.2012 | IS | 19.02.2012 | PT | 20.02.2012 | CH | 31.05.2012 | FR | 31.05.2012 | IE | 31.05.2012 | LI | 31.05.2012 | LU | 31.05.2012 | MC | 31.05.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
TR | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
ES | 30.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
LU | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
TR | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
ES | 30.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
ES | 30.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/23] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
ES | 30.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
FR | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
ES | 30.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
IE | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 19.10.2011 | |
BE | 19.10.2011 | ||
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2013/03] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
IT | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
PL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/36] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
DK | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/34] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
CZ | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | BE | 19.10.2011 | |
CY | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | BE | 19.10.2011 | |
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
SE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | BE | 19.10.2011 | |
LT | 19.10.2011 | ||
NL | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/21] | BE | 19.10.2011 | |
LT | 19.10.2011 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 19.10.2011 | Citations: | Recherche | [Y]JP2003169187 (SONY CORP) [Y] 1-4,7-13,15-19 * abstract *; | [Y]US2004055443 (NISHITANI YOSHIKI [JP], et al) [Y] 1-4,10-13,18,19 * abstract * * paragraph [0035] * * paragraphs [0006] - [0014] *; | [A]US2004261606 (SUZUKI YOSHITAKE [JP], et al) [A] 1,10,18* abstract *; | [Y]GB2408128 (TOSHIBA RES EUROP LTD [GB]) [Y] 1-4,7-13,15-19 * abstract * * page 2, line 26 - page 4, line 7 * * page 5, line 19 - page 6, line 9 * * page 9, line 27 - page 11, line 4 *; | [PY]GB2412265 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [PY] 1-4,7-13,15-19 * abstract *; | [PY]JP2006043900 (SATO KK) [PY] 1-4,7-13,15-19 * abstract *; | [Y] - YAMAHA CORP, "Tablet Controller Operating Manual", DISKLAVIER MARK IV SERIES, (2004), XP002403622 [Y] 1-4,7-13,15-19 * page 2 * * page 35 * * pages 59-61 * | par le demandeur | JPH0580750 |