EP1741664 - Actionneur pour le positionnement d'une charge [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.11.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 09.11.2011 [2011/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Zimmermann, Jürgen Scheffelstrasse 8 6900 Bregenz / AT | [2007/02] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/02] | Mandataire(s) | Hofmann, Ralf U., et al Hofmann & Fechner Patentanwälte Hörnlingerstrasse 3 Postfach 5 6830 Rankweil / AT | [N/P] |
Précédent [2007/02] | Hofmann, Ralf U., et al Hefel & Hofmann Patentanwälte Egelseestrasse 65a 6800 Feldkirch / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06011910.4 | 09.06.2006 | [2007/02] | Numéro de priorité, date | AT20050000454 | 05.07.2005 Format original publié: AT 4542005 | [2007/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1741664 | Date: | 10.01.2007 | Langue: | DE | [2007/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1741664 | Date: | 21.11.2007 | [2007/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1741664 | Date: | 07.01.2009 | Langue: | DE | [2009/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.10.2007 | Classification | IPC: | B66F3/18, F16H1/16 | [2007/02] | CPC: |
B66F3/18 (EP,US);
F16H1/16 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/02] | Titre | Allemand: | Stelleinrichtung zum Positionieren einer Last | [2007/02] | Anglais: | Actuator for positioning a load | [2007/02] | Français: | Actionneur pour le positionnement d'une charge | [2007/02] | Procédure d'examen | 08.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/31] | 08.10.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2008 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 07.01.2009 | CZ | 07.01.2009 | DK | 07.01.2009 | EE | 07.01.2009 | FI | 07.01.2009 | IE | 07.01.2009 | LT | 07.01.2009 | LV | 07.01.2009 | NL | 07.01.2009 | PL | 07.01.2009 | RO | 07.01.2009 | SI | 07.01.2009 | SK | 07.01.2009 | TR | 07.01.2009 | BG | 07.04.2009 | SE | 07.04.2009 | GR | 08.04.2009 | IS | 07.05.2009 | PT | 08.06.2009 | LU | 09.06.2009 | BE | 30.06.2009 | MC | 30.06.2009 | HU | 08.07.2009 | [2011/44] |
Précédent [2011/32] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
LU | 09.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
HU | 08.07.2009 | ||
Précédent [2011/22] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
LU | 09.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Précédent [2011/02] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Précédent [2010/28] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Précédent [2010/13] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Précédent [2010/07] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Précédent [2010/01] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
Précédent [2009/28] | NL | 07.01.2009 | |
SI | 07.01.2009 | Citations: | Recherche | [A]US2981518 (WISE RALPH H) [A] 1* the whole document *; | [A]US3339892 (DIXON JOHN J) [A] 1 * the whole document *; | [A]US3532322 (WEBSTER WARREN E, et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0014070 (FORTUNE ENG [GB]) [A] 1 * the whole document * |