EP1750221 - Système, procédé et programme informatique prédisant la probabilité, l'étendue, la durée d'un événement ou de l'apparition d'un changement utilisant une combinaison de modèles causaux cognitifs avec résonance et de traitement de textes pour le support de décisions géré par la connaissance [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.11.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.11.2010 | Rejet de la demande | publié le 29.12.2010 [2010/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [2007/06] | Inventeur(s) | 01 /
Kipersztok, Oscar 7536 146th Avenue NE Redmond, Washington 98052 / US | [2007/06] | Mandataire(s) | Lindner, Michael, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2007/06] | Lindner, Michael, et al Witte, Weller & Partner, Patentanwälte, Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06014663.6 | 14.07.2006 | [2007/06] | Numéro de priorité, date | US20050699109P | 14.07.2005 Format original publié: US 699109 P | US20050220213 | 06.09.2005 Format original publié: US 220213 | [2007/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1750221 | Date: | 07.02.2007 | Langue: | EN | [2007/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2006 | Classification | IPC: | G06Q10/00 | [2007/06] | CPC: |
G06Q10/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/06] | Titre | Allemand: | System, Verfahren und Computerprogramm zur Vorhersage von Wahrscheinlichkeit, Ausmass und Zeit des Auftretens eines Ereignisses oder einer Änderung mittels Kombination kognitiver Kausalmodelle mit Schlussfolgerung und Textverarbeitung für wissensgesteuerte Entscheidungsunterstützung | [2007/06] | Anglais: | System, method, and computer program to predict the likelihood, the extent, and the time of an event or change occurrence using a combination of cognitive causal models with reasoning and text processing for knowledge driven decision support | [2007/06] | Français: | Système, procédé et programme informatique prédisant la probabilité, l'étendue, la durée d'un événement ou de l'apparition d'un changement utilisant une combinaison de modèles causaux cognitifs avec résonance et de traitement de textes pour le support de décisions géré par la connaissance | [2007/06] | Procédure d'examen | 07.07.2007 | Requête en examen déposée [2007/34] | 29.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.04.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/52] | 29.06.2010 | Date des procédures orales | 10.08.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2010/52] | 10.08.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 26.06.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.06.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO02101555 (HONEYWELL INT INC [US]) [X] 1-19 * abstract * * page 2, paragraph 6 * * page 3, paragraph 11 - page 5, paragraph 16 * * page 7, paragraph 21 *; | [X]WO2004042493 (LAB FOR INFORMATION TECHNOLOGY [SG], et al) [X] 1-19 * abstract * * page 1, line 5 - page 2, line 6 * * page 2, line 28 - page 4, line 14 * * page 5, line 25 - page 8, line 15 * * page 16, lines 12-30 *; | [X]US2005028033 (KIPERSZTOK OSCAR [US], et al) [X] 1-19 * abstract * * page 1, paragraph 1 * * page 2, paragraph 13 - page 3, paragraph 14 * * page 4, paragraph 22 - page 5, paragraph 30 * * page 6, paragraph 44 * * page 7, paragraph 47 - page 8, paragraph 58 *; | [X] - MITTERMAYER M-A, "Forecasting intraday stock price trends with text mining techniques", SYSTEM SCIENCES, 2004. PROCEEDINGS OF THE 37TH ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON 5-8 JAN. 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040105), ISBN 0-7695-2056-1, pages 64 - 73, XP010683136 [X] 1-19 * abstract * * pages 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265201 | [A] - SAKURAI S ET AL, "Analysis of daily business reports based on sequential text mining method", SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, 2004 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE HAGUE, THE NETHERLANDS 10-13 OCT. 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20041010), vol. 4, ISBN 0-7803-8566-7, pages 3279 - 3284, XP010773262 [A] 1,4,10,13,17,19 * abstract * * page 3279, paragraph 1 "Introduction" * * pages 3279-3280, paragraph 2.1 "Problem" * | [A] - ZANASI A, "TEXT MINING: THE NEW COMPETITVE INTELLIGENCE FRONTIER. REAL CASES IN INDUSTRIAL, BANKING AND TELECOM/SMES WORLD", VEILLE SCIENTIFIQUE ET STRATEGIQUE. VSST. CONFERENCE PROCEEDINGS, (20011017), pages 1 - 17, XP008039185 [A] 1,10,17 * abstract * * part 1 "Overview", pages 1-2 * * part 2.1 "Text Mining, Introduction", page 3 * * part 3.1 "The solution, Overview", page 5 * |