EP1748546 - Procédé de calcul du couple générateur de puissance d'un générateur synchrone [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.11.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.12.2012 [2012/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref. 448-8661 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/05] | Pour tous les Etats désignés DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref. 448-8661 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Umeda, Atsushi c/o DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | 02 /
Shiga, Tsutomu c/o DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | 03 /
Ihata, Kouichi c/o DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | [2012/01] |
Précédent [2007/05] | 01 /
Umeda, Atsushi c/o DENSO CORPORATION, 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | ||
02 /
Shiga, Tsutomu c/o DENSO CORPORATION, 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | |||
03 /
Ihata, Kouichi c/o DENSO CORPORATION, 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | Mandataire(s) | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2012/01] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2008/31] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2007/05] | Kuhnen & Wacker Intellectual Property Law Firm Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06015832.6 | 28.07.2006 | [2007/05] | Numéro de priorité, date | JP20050220488 | 29.07.2005 Format original publié: JP 2005220488 | [2007/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1748546 | Date: | 31.01.2007 | Langue: | EN | [2007/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1748546 | Date: | 13.01.2010 | [2010/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1748546 | Date: | 04.01.2012 | Langue: | EN | [2012/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.2009 | Classification | IPC: | H02P6/18 | [2007/05] | CPC: |
H02P9/30 (EP,US);
H02P6/18 (EP,US);
H02P6/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/37] |
Précédent [2007/05] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Berechnung des leistungserzeugenden Drehmoments eines Synchrongenerators | [2007/05] | Anglais: | Method of calculating power generating torque of synchronous generator | [2007/05] | Français: | Procédé de calcul du couple générateur de puissance d'un générateur synchrone | [2007/05] | Procédure d'examen | 07.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/33] | 14.07.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 19.08.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 12.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2011 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.07.2011 | Opposition(s) | 05.10.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2003074388 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1,20* abstract *; | [I]US2004145355 (TANIGUCHI MAKOTO [JP]) [I] 1-20 * the whole document *; | [I]FR2850498 (DENSO CORP [JP]) [I] 1-20 * the whole document * |