EP1772462 - Sulfamate de stéroide, procédé de production et utilisation de cette substance [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.02.2014 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.02.2014 | Demande réputée retirée | publié le 26.03.2014 [2014/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sterix Limited 190 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE / GB | [2007/15] | Inventeur(s) | 01 /
Kasch, Helmut Hans-Berger-Strasse 14 07745 Jena / DE | 02 /
Schumann, Winfried Friedrich-Schelling-Strasse 2 07745 Jena / DE | 03 /
Römer, Johannes Bautzner Landstrasse 29 01454 Grosserkmannsdorf / DE | 04 /
Steinbach, Jörg Geschwister-Scholl-Strasse 14 01877 Bischofswerda / DE | [2007/15] | Mandataire(s) | Alcock, David, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Alcock, David, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2008/01] | Alcock, David, et al D Young & Co 120 Holborn London, EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2007/15] | Bradley, Adrian, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06016215.3 | 18.03.1998 | [2007/15] | Numéro de priorité, date | DE1997112488 | 25.03.1997 Format original publié: DE 19712488 | [2007/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1772462 | Date: | 11.04.2007 | Langue: | DE | [2007/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1772462 | Date: | 16.05.2012 | Langue: | DE | [2012/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2012 | Classification | IPC: | C07J41/00, C07J53/00, C07J63/00, C07J71/00 | [2012/20] | CPC: |
C07J53/004 (EP,US);
A61P15/12 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/30 (EP);
C07J63/008 (EP,US);
|
Précédent IPC [2007/15] | C07J41/00, A61K31/565, C07J71/00, C07J63/00, C07J53/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2007/15] | Titre | Allemand: | Steroidsulfamate, Verfahren zu ihrer Herstellung und Anwendung derselben | [2007/15] | Anglais: | Steroid sulfamates, method for the production and use thereof | [2007/15] | Français: | Sulfamate de stéroide, procédé de production et utilisation de cette substance | [2007/15] | Procédure dexamen | 04.08.2006 | Requête en examen déposée [2007/15] | 01.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/13] | 07.11.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/13] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP98924026.2 / EP0970104 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP19980924026) est 09.07.2004 | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 01.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 17.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 30.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2013 | 16   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO9305064 (IMPERIAL COLLEGE [GB]) [I] 1-9 * page 1, paragraph 1; examples 1,2,4, 7-8 * * page 5, lines 1-8 *; | [X]WO9605216 (JENAPHARM GMBH [DE], et al) [X] 1,3,5-8 * page 5, paragraph 2 * * page 7, paragraph 4 * * page 11, line 36; claim 2 *; | [ID] - PUROHIT A ET AL, "Inactivation of steroid sulfatase by an active site-directed inhibitor, estrone-3-O-sulfamate.", BIOCHEMISTRY 12 SEP 1995 LNKD- PUBMED:7547880, (19950912), vol. 34, no. 36, ISSN 0006-2960, pages 11508 - 11514, XP002673419 [ID] 1-9 * page 11508; compounds 4,5 * * page 11510, column 2, paragraph 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bi00036a025 | [X] - ROMER J ET AL, "Sulfamates of 3-hydroxy-estra-1-3-5(10)-triene derivatives", FZR, SN, DE, (199702), pages 182 - 187, XP002268510 [X] 1,3,5 * page 182, paragraph 1; compound 3 * * page 184, paragraph 2 * | [XP] - ROEMER J ET AL, "Examinations of the reaction of 16,17-O-sulfuryl-16-epiestriol-3- sulfamate with [18F]fluoride", FZR, SN, DE, (19971201), pages 185 - 188, XP002268509 [XP] 1,3,5 * page 185, paragraph 1; compounds 3a, 3b * | [IP] - ROEMER W ET AL, "SCAVESTROGEN SULFAMATES: CORRELATION BETWEEN ESTRONE SULFATASE INHIBITING AND ANTIOXIDANT EFFECTS", CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, OTTAWA, ONT, CA, (199802), vol. 76, no. 2, doi:10.1139/CJPP-76-2-99, pages 99 - 109, XP000852556 [IP] 1-9 * page 102; figure 1 * * page 103; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1139/cjpp-76-2-99 | [IP] - PUROHIT A ET AL, "The development of A-ring modified analogues of oestrone-3-O-sulphamate as potent steroid sulphatase inhibitors with reduced oestrogenicity", JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE LTD., OXFORD, GB, vol. 64, no. 5-6, ISSN 0960-0760, (19980301), pages 269 - 275, (19980301), XP027368437 [IP] 1-9 * page 270; figure 1; compounds 1,2 * * page 271; table 1 * |