Etats contractants désignés | DE | | GB | | Procédure dexamen | 30.04.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2018/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2017 | 12   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 21.03.2007 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de lévénement: | 21.03.2007 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA HR MK YU | | Date de lévénement: | 31.10.2007 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20070917 | | Date de lévénement: | 28.11.2007 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | DE GB | | Date de lévénement: | 06.01.2010 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | NTT DOCOMO, INC. | | Date de lévénement: | 13.10.2010 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | NTT DOCOMO, INC. | | Date de lévénement: | 27.04.2016 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20160324 | | Date de lévénement: | 05.09.2018 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20180404 | | Date de lévénement: | 16.02.2007 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 03.08.2018 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |