EP1764987 - Terminal mobile et programme pour pré-expliquer des touches multi-fonctions avant d'exécuter ces fonctions [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.08.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.08.2018 | Demande réputée retirée | publié le 05.09.2018 [2018/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/41] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Précédent [2010/01] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Précédent [2007/12] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Suzuki, Toshiyuki c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
Azami, Toshihiro c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
Inamura, Hiroshi c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
Tomimori, Takeshi Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Fukuda, Keisaku Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 06 /
Kawamata, Takenori Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2007/12] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/12] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06019379.4 | 15.09.2006 | [2007/12] | Numéro de priorité, date | JP20050270342 | 16.09.2005 Format original publié: JP 2005270342 | [2007/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1764987 | Date: | 21.03.2007 | Langue: | EN | [2007/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.2007 | Classification | IPC: | H04M1/725, H04M1/2745, H04M1/247, G06F3/023 | [2007/12] | CPC: |
G06F3/0233 (EP,US);
H04M1/72466 (EP,US);
G06F3/0489 (EP,US);
H04M1/72403 (EP,US);
H04M2250/22 (EP,US);
H04M2250/56 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2007/48] |
Précédent [2007/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Mobiles Endgerät und Programm zur Vorerklärung von Multifunktionstasten vor Ausführung der Funktionen | [2007/12] | Anglais: | Mobile terminal and program for pre-explanation of multi-function keys before executing the functions | [2007/12] | Français: | Terminal mobile et programme pour pré-expliquer des touches multi-fonctions avant d'exécuter ces fonctions | [2007/12] | Procédure dexamen | 07.09.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/44] | 24.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/36] | 30.04.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/36] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2017 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9208285 (ADVANCED CELLULAR TELCOM INC [US]) [A] 1,6 * page 1, line 17 - line 30 * * page 3, line 4 - line 18 * * page 4, line 11 - line 29 * * page 6, line 11 - line 22 * * page 7, line 24 - line 29 * * page 8, line 7 - line 30 * * page 11, line 18 - line 30 * * page 12, line 24 - line 31 * * figures 1,2 *; | [A]EP0859498 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,6 * column 5, line 39 - line 56 *; | [A]JP2000278374 (TOSHIBA CORP) [A] 1,6* abstract *; | [Y]US2001043189 (BRISEBOIS MICHEL A [CA], et al) [Y] 4 * paragraph [0028] - paragraph [0029] * * paragraph [0043] - paragraph [0044] * * paragraph [0057] - paragraph [0059] * * paragraph [0063] - paragraph [0066] *; | [XY]US2002057259 (SUZUKI YASUKO [JP]) [X] 1-3,5,6 * paragraph [0001] * * paragraph [0007] - paragraph [0034] * * paragraph [0043] * * paragraph [0054] - paragraph [0056] * * figures 1,4 * [Y] 4; | [A]EP1309158 (NEC CORP [JP]) [A] 1,6 * paragraph [0001] * * paragraph [0015] * * paragraph [0019] - paragraph [0020] * * paragraph [0035] - paragraph [0044] * * figures 4,5 * |