blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1777389

EP1777389 - Utilisation d'un turbocompresseur pour récupérer de l'énergie à partir d'un gaz sous pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  25.06.2010
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip25.06.2010Demande réputée retiréepublié le 28.07.2010  [2010/30]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Tentscher, Wolfgang
Karl-Stieler-Str. 3
12167 Berlin / DE
[2009/15]
Précédent [2007/17]Pour tous les Etats désignés
Eco Naturgas Handels GmbH
Karl-Stieler-Strasse 3
12167 Berlin / DE
Inventeur(s)01 / Tentscher, Wolfgang Dr.
Karl-Stieler-Strasse 3
12167 Berlin / DE
 [2007/17]
Mandataire(s)SSM Sandmair
Patentanwälte Rechtsanwalt
Partnerschaft mbB
Joseph-Wild-Straße 20
81829 München / DE
[N/P]
Précédent [2007/17]Schwabe - Sandmair - Marx
Patentanwälte Stuntzstrasse 16
81677 München / DE
Numéro de la demande, date de dépôt06022092.820.10.2006
[2007/17]
Numéro de priorité, dateDE2005105057321.10.2005         Format original publié: DE102005050573
[2007/17]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP1777389
Date:25.04.2007
Langue:DE
[2007/17]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP1777389
Date:29.07.2009
[2009/31]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP30.06.2009
ClassificationIPC:F02C1/02, // F02C6/12
[2009/31]
CPC:
F02C6/12 (EP); F02C1/02 (EP); F05D2220/40 (EP);
F05D2230/52 (EP); F05D2240/40 (EP); Y02E20/14 (EP);
Y02E50/10 (EP) (-)
Précédent IPC [2007/17]F02C1/02
Etats contractants désignés[2010/14]
Précédent [2007/17]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  NL,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
TitreAllemand:Verwendung eines Turbokompressors zur Gewinnung von Energie aus einem unter Druck stehenden Gas[2007/17]
Anglais:Use of a turbocompressor for obtaining energy from a gas under pressure[2007/17]
Français:Utilisation d'un turbocompresseur pour récupérer de l'énergie à partir d'un gaz sous pression[2007/17]
Procédure dexamen30.01.2010La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2010/30]
09.03.2010Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2010/30]
Taxes payéesTaxe annuelle
14.10.2008Taxe annuelle Année du brevet 03
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.10.200904   M06   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[Y]GB2000229  (LUNDBERG R) [Y] 9-10,20-21,23 * abstract * * page 5, line 61 - page 8, line 21 * * figures 1-5 *;
 [X]US4237693  (CORDELL GEOFFREY B [GB], et al) [X] 1,18-19,26 * abstract * * column 3, line 38 - line 57 * * figure - *;
 [A]US4733528  (PINTO ALWYN [GB]) [A] 1-26 * abstract * * figure - *;
 [XY]EP0563520  (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [X] 1-6,13-14,18,22,25-26 * abstract * * figure - * * column 2, line 9 - line 11 * * claim - * [Y] 7-12,15-17,20-21,23-24;
 [X]EP0801218  (FINMECCANICA SPA [IT]) [X] 1,18-19,26 * abstract * * column 3, line 38 - column 5, line 50 * * figure - *;
 [A]EP1031803  (COMPRESSOR CONTROLS CORP [US]) [A] 1-26 * abstract * * figure - ** paragraph [0015] - paragraph [0027] *;
 [Y]US2002163200  (OGLESBY KEITH ANDREW [US], et al) [Y] 17 * abstract * * paragraph [0006] - paragraph [0010] * * figure 1 *;
 [Y]EP1310644  (TUZOVA ALLA PAVLOVNA [RU]) [Y] 7-8,11-12,24 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0035] * * figure - *;
 [Y]EP1528237  (HITACHI LTD [JP]) [Y] 15-16 * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0006] * * figure - *;
 [A]US2005210878  (ASHIKIAN DANIEL [US]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0012] * * figure - *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.