EP1919098 - Récepteur et procédé pour fournir une information de précodage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/19] | Récepteur, transmetteur et procédés pour fournir une information de précodage | ||
[2009/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.05.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.06.2010 [2010/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagata-cho 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/19] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagata-cho 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Abe, Tetsushi Mariannenstrasse 5 80538 München / DE | [2008/19] | Mandataire(s) | Zinkler, Franz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/19] | Zinkler, Franz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06022649.5 | 30.10.2006 | [2008/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1919098 | Date: | 07.05.2008 | Langue: | EN | [2008/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1919098 | Date: | 22.07.2009 | Langue: | EN | [2009/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.2007 | Classification | IPC: | H04B7/06, H04L25/03 | [2008/19] | CPC: |
H04L25/03343 (EP);
H04B7/0417 (EP);
H04B7/0634 (EP);
H04B7/0639 (EP);
H04B7/0641 (EP);
H04B7/065 (EP);
| Etats contractants désignés | DE, GB [2009/03] |
Précédent [2008/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Empfänger und Verfahren zur Lieferung von Vorcodierungsinformation | [2009/09] | Anglais: | Receiver apparatus and method for providing precoding information | [2009/09] | Français: | Récepteur et procédé pour fournir une information de précodage | [2009/09] |
Précédent [2008/19] | Empfänger, Sender und Verfahren zur Lieferung von Vorcodierungsinformation | ||
Précédent [2008/19] | Receiver apparatus, transmitter apparatus and methods for providing precoding information | ||
Précédent [2008/19] | Récepteur, transmetteur et procédés pour fournir une information de précodage | Procédure d'examen | 23.10.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.10.2007 | Requête en examen déposée [2008/19] | 04.03.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.11.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 16.12.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.02.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2009 | Taxe de délivrance payée | 09.06.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.04.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO03069800 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1-30 * paragraphs [0074] , [0086] , [0089] *; | [A]US2004174808 (BOLINTH EDGAR [DE], et al) [A] 1-30 * figure 3 *; | [X]US2004252755 (JAFFE STEVEN T [US], et al) [X] 1-30 * paragraphs [0076] , [0077] *; | [A]WO2006075220 (NOKIA CORP [FI], et al) [A] 1-30* paragraphs [0004] - [0006] * |