EP1826992 - Adressage de chemin multi-communication dans un dispositif de communication mobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.05.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été rejetée Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 15.05.2020 | Demande réputée retirée | publié le 17.06.2020 [2020/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | [2007/35] | Inventeur(s) | 01 /
Karaoguz, Jeyhan 15 Petria 92606 Irvine CA / US | [2007/35] | Mandataire(s) | Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstraße 13 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/52] | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Précédent [2007/35] | Jehle, Volker Armin Bosch Graf von Stosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06024205.4 | 22.11.2006 | [2007/35] | Numéro de priorité, date | US20060776650P | 24.02.2006 Format original publié: US 776650 P | US20060419153 | 18.05.2006 Format original publié: US 419153 | [2007/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1826992 | Date: | 29.08.2007 | Langue: | EN | [2007/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1826992 | Date: | 26.08.2009 | [2009/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2009 | Classification | IPC: | H04M1/725 | [2007/35] | CPC: |
H04W88/06 (EP,US);
H04M1/72403 (EP,US);
H04M1/2535 (EP,US);
H04W48/18 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W76/15 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/18] |
Précédent [2007/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Mehrfach-Kommunikationspfadadressierung in einer tragbaren Kommunikationsvorrichtung | [2007/35] | Anglais: | Multi-communication pathway addressing in a mobile communication device | [2007/35] | Français: | Adressage de chemin multi-communication dans un dispositif de communication mobile | [2007/35] | Procédure dexamen | 26.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/14] | 27.02.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 22.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.04.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2015 | Date des procédures orales | 30.06.2015 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/24] | 30.06.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 01.06.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/25] | 01.06.2017 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/24] | 14.02.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/25] | Recours après examen | 21.08.2015 | Recours reçu No. T2219/15 | 05.11.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 25.04.2020 | Résultat de la procédure de recours : la demande est reputée retirée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.03.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2016 | 11   M06   Pas encore payé | 30.11.2017 | 12   M06   Pas encore payé | 30.11.2018 | 13   M06   Pas encore payé | 30.11.2019 | 14   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2333423 (NEC TECHNOLOGIES [GB]) [A] 1,7 * abstract ** page 4, line 1 - page 6, line 2 *; | [X]EP1241905 (SIEMENS INF & COMM MOBILE LLC [US]) [X] 1,7 * paragraph [0039] - paragraph [0040] *; | [X]WO2004030391 (AXESSTEL INC [US]) [X] 1-10 * page 4, line 1 - line 11 * * page 5, line 32 - line 33 * * page 7, line 30 - page 8, line 28 * * figure 3 *; | [X]EP1517575 (BROADCOM CORP [US]) [X] 1,7 * paragraph [0043] * * claim 4 * | Examen | GB2278756 | EP0709996 |