EP1684168 - Synchronisation de registres [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/30] | Registres de synchronisation | ||
[2006/37] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.03.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.04.2010 [2010/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | [2009/21] |
Précédent [2006/30] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | Inventeur(s) | 01 /
Campbell, Robert G. 10955 Tantau Ave. CA 95014-0770, Cupertino / US | [2006/32] |
Précédent [2006/30] | 01 /
Campbell, Robert G. 10955 Tantau Ave. 95014-0770, Cupertino / US | Mandataire(s) | Lawman, Matthew John Mitchell, et al EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | [N/P] |
Précédent [2006/52] | Lawman, Matthew John Mitchell, et al EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | ||
Précédent [2006/38] | Lawman, Matthew John Mitchell, et al Electronic Intellectual Property Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | ||
Précédent [2006/30] | Durville, Guillaume Hewlett Packard Espanola, S.L. Barcelona Site Avda. Graells 501 08174 Sant Cugat del Valles / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 06100390.1 | 16.01.2006 | [2006/30] | Numéro de priorité, date | US20050040756 | 21.01.2005 Format original publié: US 40756 | [2006/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1684168 | Date: | 26.07.2006 | Langue: | EN | [2006/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1684168 | Date: | 23.08.2006 | [2006/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1684168 | Date: | 20.05.2009 | Langue: | EN | [2009/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2006 | Classification | IPC: | G06F1/14, G06F9/38 | [2006/34] | CPC: |
G06F9/3869 (EP,US);
G06F1/14 (EP,US);
G06F9/3885 (EP,US)
|
Précédent IPC [2006/30] | G06F9/38 | Etats contractants désignés | DE, FR [2007/18] |
Précédent [2006/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Register Synchronisierung | [2006/37] | Anglais: | Synchronizing registers | [2006/30] | Français: | Synchronisation de registres | [2006/37] |
Précédent [2006/30] | Synchronisierungsregister | ||
Précédent [2006/30] | Registres de synchronisation | Procédure d'examen | 23.02.2007 | Requête en examen déposée [2007/15] | 09.03.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 03.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.04.2009 | Taxe de délivrance payée | 03.04.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.02.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US5001730 (FRANASZEK PETER A [US], et al) [X] 1-4 * column 1, line 64 - column 2, line 19 * * abstract * * column 3, line 37 - line 65 * [A] 5-10; | [XA]US6502141 (LEIGH RAWSON FREEMAN III [US]) [X] 1-4 * abstract * * figures 1-4 * * column 3, line 50 - line 64 * * column 5, line 25 - column 6, line 46 * [A] 5-10; | [A]US6389547 (JAMES DAVID VERNON [US], et al) [A] 1-10 * figure 10 * * abstract *; | [A]WO0122202 (COMUNIQ ASA [NO], et al) [A] 1-10 * the whole document * |