EP1693649 - Génération de trajectoires de programmation linéaire partiellement en nombres entiers pour vol tactique autonome dans un environnement hostile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.12.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2012 | Demande réputée retirée | publié le 30.01.2013 [2013/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Northrop Grumman Systems Corporation 1840 Century Park East Los Angeles, CA 90067-2199 / US | [N/P] |
Précédent [2011/12] | Pour tous les Etats désignés Northrop Grumman Systems Corporation 1840 Century Park East Los Angeles, CA 90067-2199 / US | ||
Précédent [2006/34] | Pour tous les Etats désignés Northorp Grumman Corporation 1840 Century Park East Los Angeles, CA 90067 / US | Inventeur(s) | 01 /
MA, Cedric Sek-Kong 4810 Via Colina 90042, LOS ANGELES / US | 02 /
MILLER, Robert Henry 327 North Vulcan 92024, ENCINITAS / US | [2006/34] | Mandataire(s) | Franzolin, Luigi, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2006/34] | Franzolin, Luigi, et al STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06101085.6 | 31.01.2006 | [2006/34] | Numéro de priorité, date | US20050060347P | 17.02.2005 Format original publié: US 60347 P | [2006/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1693649 | Date: | 23.08.2006 | Langue: | EN | [2006/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1693649 | Date: | 06.06.2012 | Langue: | EN | [2012/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.2012 | Classification | IPC: | G01C23/00, G05D1/04, G01C21/20 | [2012/23] | CPC: |
G01C21/20 (EP);
G01S13/935 (US);
G01C23/00 (US);
G05D1/101 (US)
|
Précédent IPC [2006/34] | G01C23/00, G05D1/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/34] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MILP (Mixed Integer Linear Programming)-Generierung einer Flugbahn für autonomen Tiefstflug in einer Bedrohungsumgebung | [2006/34] | Anglais: | Mixed integer linear programming trajectory generation for autonomous nap-of-the-earth flight in a threat environment | [2006/34] | Français: | Génération de trajectoires de programmation linéaire partiellement en nombres entiers pour vol tactique autonome dans un environnement hostile | [2006/34] | Procédure dexamen | 31.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/34] | 01.08.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/05] | 10.09.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2008 | 03   M06   Taxe payée le   18.03.2008 | 31.01.2012 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD] - TOM SCHOUWENAARS ET AL, "Hybrid Architecture for Full-Envelope Autonomous Rotorcraft Guidance", AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 59TH ANNUAL FORUM,, (20030506), pages 1 - 22, XP007920561 [AD] 1,12 * the whole document * | [AD] - BELLINGHAM J ET AL, "Receding horizon control of autonomous aerial vehicles", PROCEEDINGS OF THE 2002 AMERICAN CONTROL CONFERENCE. ACC. ANCHORAGE, AL, MAY 8 - 10, 2002; [AMERICAN CONTROL CONFERENCE], NEW YORK, NY : IEEE, US, (20020508), vol. 5, doi:10.1109/ACC.2002.1024509, ISBN 978-0-7803-7298-6, pages 3741 - 3746, XP010596959 [AD] 1,12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ACC.2002.1024509 | [XP] - MA C S ET AL, "Mixed Integer Linear Programming Trajectory Generation for Autonomous Nap-of-the-Earth Flight in a Threat Environment", AEROSPACE CONFERENCE, 2005 IEEE, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20050305), doi:10.1109/AERO.2005.1559599, ISBN 978-0-7803-8870-3, pages 1 - 9, XP010864539 [XP] 1-22 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/AERO.2005.1559599 |