EP1705357 - Procédé et dispositif correspondant de diagnostic des ratés d'allumage ou conditions de combustion partielle dans un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.11.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.03.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 20.04.2011 [2011/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Précédent [2006/39] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Taglialatela-Scafati, Ferdinando Via 4 Giornate, 27 80014 Giugliano / IT | 02 /
Cesario, Nicola Via Plinio, 22, Parco Sereno 80013 Casalnuovo di Napoli / IT | 03 /
Di Lorenzo, Giovanni Via Salerno, 10 81100 Caserta / IT | [2006/39] | Mandataire(s) | Pellegri, Alberto, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Carducci, 8 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2006/39] | Pellegri, Alberto, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza Repubblica, 5 21100 Varese / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06110565.6 | 01.03.2006 | [2006/39] | Numéro de priorité, date | EP20050425121 | 04.03.2005 Format original publié: EP 05425121 | [2006/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1705357 | Date: | 27.09.2006 | Langue: | EN | [2006/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1705357 | Date: | 21.01.2009 | Langue: | EN | [2009/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.2006 | Classification | IPC: | F02D41/22 | [2006/39] | CPC: |
F02D41/2454 (EP,US);
F02D35/023 (EP,US);
F02D41/1401 (EP,US);
F02D41/1405 (EP,US);
F02D41/1458 (EP,US);
G06F18/23213 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/22] |
Précédent [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und zugehörige Vorrichtung zur Diagnose von Fehlzündungen oder Zuständen mit partieller Verbrennung in einer Brennkraftmaschine | [2006/39] | Anglais: | Method and a relative device for diagnosing misfire or partial combustion conditions in an internal combustion engine | [2006/39] | Français: | Procédé et dispositif correspondant de diagnostic des ratés d'allumage ou conditions de combustion partielle dans un moteur à combustion interne | [2006/39] | Procédure d'examen | 15.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/17] | 28.03.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.07.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 28.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.10.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/53] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.05.2007 | AT   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | BE   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | BG   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | CH   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | CY   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | CZ   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | DK   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | EE   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | ES   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | FI   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | GR   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | HU   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | IE   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | IS   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | LT   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | LU   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | LV   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | MC   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | NL   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | PL   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | PT   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | RO   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | SE   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | SI   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | SK   M01   Pas encore payé | 02.05.2007 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 21.01.2009 | [2011/16] | Citations: | Recherche | [X]JPS6230932 ; | [X]US5093792 (TAKI MASAHIRO [JP], et al) [X] 1* column 5, line 35 - line 48 *; | [X]US5878717 (ZUR LOYE AXEL OTTO [US]) [X] 1,2,5,6,8 * column 8, line 42 - column 9, line 23 *; | [X]US2003010101 (ZUR LOYE AXEL O [US], et al) [X] 1 * paragraph [0056] *; | [X]EP1375890 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1 * paragraph [0026] * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870707), vol. 011, no. 208, Database accession no. (P - 593), & JP62030932 A 19870209 (MAZDA MOTOR CORP) [X] 1,2 * abstract * |