Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
12.11.2010 | Rejet de la demande | publié le 15.12.2010 [2010/50] |
26.07.2010 | Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale | |
26.07.2010 | Nouvelle entrée: envoi de la notification relative au rejet de la demande | |
30.04.2010 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
04.03.2010 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | |
12.08.2008 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
14.06.2008 | Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
11.04.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
21.03.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
23.02.2008 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
30.08.2007 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
11.05.2007 | Liste definitive des désignations | publié le 13.06.2007 [2007/24] |
13.04.2007 | Premier rapport d'examen | |
11.04.2007 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
30.03.2007 | Requête en examen présentée | publié le 02.05.2007 [2007/18] |
01.09.2006 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 04.10.2006 [2006/40] |