EP1754917 - Elément de centrage pour soupape magnétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.10.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.11.2009 [2009/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2007/08] | Inventeur(s) | 01 /
Uhlenbrock, Dietmar Pfarrstr. 68 70734, Fellbach / DE | 02 /
Bellot, Marc-Olivier Rotenwaldstr. 29 70197, Stuttgart / DE | [2007/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06117191.4 | 14.07.2006 | [2007/08] | Numéro de priorité, date | DE20051038751 | 17.08.2005 Format original publié: DE102005038751 | [2007/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1754917 | Date: | 21.02.2007 | Langue: | DE | [2007/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1754917 | Date: | 10.12.2008 | Langue: | DE | [2008/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2006 | Classification | IPC: | F16K31/06 | [2007/08] | CPC: |
F16K31/06 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2007/43] |
Précédent [2007/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Zentrierelemente für Magnetventil | [2007/08] | Anglais: | Centering element for magnetic valve | [2007/08] | Français: | Elément de centrage pour soupape magnétique | [2007/08] | Procédure d'examen | 21.08.2007 | Requête en examen déposée [2007/40] | 20.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.09.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.10.2008 | Taxe de délivrance payée | 22.10.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.09.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH1174118 (TOYOOKI KOGYO KK) [X] 1 * abstract * * figure 1 * [Y] 3; | [XY]DE4410157 (REXROTH MANNESMANN GMBH [DE]) [X] 1,2,4 * figure 1 * [Y] 3; | [X]DE3147062 (STAIGER BRUNO, et al) [X] 1,4 * figure - *; | [X]DE10146497 (EKS ELEKTROMAGNETIK DR SCHEUER [DE]) [X] 1 * figures 1-3 * | par le demandeur | JPH1174118 | DE4410157 |