EP1755368 - Système de refroidissement et methode pour refroidir des dispositifs électroniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 04.11.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2011 | Retrait de la demande | publié le 07.12.2011 [2011/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés B.V. Twentsche Kabelfabriek Spinnerstraat 15 7481 KJ Haaksbergen / NL | [2010/01] |
Précédent [2007/08] | Pour tous les Etats désignés Isolectra B.V. Rivium Boulevard 101 2909 LK Capelle aan den Ijssel / NL | Inventeur(s) | 01 /
Klamer, Jan Merelhoven 88 2902 KL, Capelle aan den Ijssel / NL | [2007/08] | Mandataire(s) | Brouwer, Hendrik Rogier, et al Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | [N/P] |
Précédent [2007/08] | Brouwer, Hendrik Rogier, et al Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 06119054.2 | 17.08.2006 | [2007/08] | Numéro de priorité, date | NL20051029750 | 17.08.2005 Format original publié: NL 1029750 | [2007/08] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1755368 | Date: | 21.02.2007 | Langue: | EN | [2007/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1755368 | Date: | 10.10.2007 | [2007/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.2007 | Classification | IPC: | H05K7/20 | [2007/08] | CPC: |
H05K7/20609 (EP);
F28D15/00 (EP);
F28D20/0052 (EP);
Y02E60/14 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/08] | Titre | Allemand: | Kühlanordnung und Verfahren zum Kühlen von elektronischen Vorrichtungen | [2007/08] | Anglais: | Cooling system and method for cooling electronic devices | [2007/08] | Français: | Système de refroidissement et methode pour refroidir des dispositifs électroniques | [2007/08] | Procédure d'examen | 10.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/22] | 27.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2011 | Demande retirée par le demandeur [2011/49] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.05.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE29901658U (BURN HEINZ [CH]) [A] 1-17* claims 1-13 *; | [X]US6538883 (GREER STEPHEN [US]) [X] 1,4-7,9,10,12,13,15-17 * column 2, line 63 - column 3, line 67; figures 2,3; claims 1-38 *; | [A]US2004100770 (CHU RICHARD C [US], et al) [A] 1,14-17 * paragraph [0038]; claims 1-20 *; | [A]EP1489895 (SHINDENGEN ELECTRIC MFG [JP]) [A] 1-17 * the whole document * | par le demandeur | WO9505570 |