EP1773092 - ENCEINTE AVEC DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2007/15] | Enceinte avec dispositif d'étanchéité | ||
[2019/17] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.03.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2020 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2020 [2020/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gealan Formteile GmbH Hofer Strasse 72-74 95145 Oberkotzau / DE | [2007/15] | Inventeur(s) | 01 /
Laubmann, Gerhard Linden, 4 95119 Naila / DE | 02 /
Saunus, Christian Krumme Strasse, 12 08223 Grünbach / DE | 03 /
Ziegler, Gerhard Hildenbach, 26 95632 Wunsiedel / DE | 04 /
Rudolph, Michael Wittelsbacher Strasse, 21 95100 Selb / DE | [2007/15] | Mandataire(s) | Fleuchaus, Michael A. Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechsanwälte Steinerstraße 15/Haus A 81369 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Fleuchaus, Michael A. Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36 81479 München / DE | ||
Précédent [2007/15] | Fleuchaus, Michael A. Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06121753.5 | 04.10.2006 | [2007/15] | Numéro de priorité, date | DE20051047412 | 04.10.2005 Format original publié: DE102005047412 | [2007/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1773092 | Date: | 11.04.2007 | Langue: | DE | [2007/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1773092 | Date: | 20.05.2009 | [2009/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.2009 | Classification | IPC: | H04R1/02 | [2007/15] | CPC: |
H04R1/02 (EP);
H04R1/025 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/15] | Titre | Allemand: | GEHÄUSE MIT DICHTUNGSEINRICHTUNG | [2019/17] | Anglais: | ENCLOSURE WITH SEALING ARRANGEMENT | [2019/17] | Français: | ENCEINTE AVEC DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ | [2019/17] |
Précédent [2007/15] | Gehäuse mit Dichtungseinrichtung | ||
Précédent [2007/15] | Enclosure with sealing arrangement | ||
Précédent [2007/15] | Enceinte avec dispositif d'étanchéité | Procédure dexamen | 20.11.2009 | Requête en examen déposée [2009/53] | 23.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.04.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/06] | 12.09.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.12.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 30.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2019 | 14   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE4439461 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]DE10018344 (FORD MOTOR CO [US]) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO0152599 (SAI AUTOMOTIVE USA SAL INC [US]) [A] 1-13* abstract *; | [X]EP1407934 (HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYS [DE]) [X] 1-13 * paragraphs [0009] - [0012] - [0016] - [0021] - [0026] - [0040]; figures 2,7,8 * | Examen | DE2709205 | US4323138 | US4602382 | EP0280162 | DE3820244 | US6104823 | US6389147 | WO2004089036 | EP1487234 | WO2005068152 |