03.01.2020 |
Demande réputée retirée |
publié le 05.02.2020 [2020/06] |
05.12.2019 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
11.09.2019 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
25.03.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
22.03.2019 |
Changement - titre allemand |
publié le 24.04.2019 [2019/17] |
22.03.2019 |
Changement - titre anglais |
publié le 24.04.2019 [2019/17] |
22.03.2019 |
Changement - titre français |
publié le 24.04.2019 [2019/17] |
02.11.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.06.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
24.02.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
27.10.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.10.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.11.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.11.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.11.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.11.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.11.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.05.2010 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
25.12.2009 |
Liste definitive des désignations |
publié le 27.01.2010 [2010/04] |
18.12.2009 |
Premier rapport d'examen |
|
17.12.2009 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
27.11.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 30.12.2009 [2009/53] |
04.11.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.04.2009 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 20.05.2009 [2009/21] |
11.11.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.08.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 17.09.2008 [2008/38] |
09.03.2007 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 11.04.2007 [2007/15] |