EP1788712 - Récepteur radio [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.01.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.01.2016 | Demande réputée retirée | publié le 24.02.2016 [2016/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2007/21] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kimura, Yuji c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
Yoshino, Yoshitaka c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 03 /
Mukai, Koichi c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 04 /
Komori, Chisato c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [2007/21] | Mandataire(s) | Melzer, Wolfgang Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/21] | Melzer, Wolfgang Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06124221.0 | 16.11.2006 | [2007/21] | Numéro de priorité, date | JP20050336477 | 22.11.2005 Format original publié: JP 2005336477 | [2007/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1788712 | Date: | 23.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1788712 | Date: | 03.12.2008 | [2008/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2008 | Classification | IPC: | H04B1/034, H04H40/18, H01Q1/24, H01Q1/46, // H04M1/05 | [2015/20] | CPC: |
H04H40/18 (EP,US);
H01Q1/242 (EP,US);
H01Q1/46 (EP,US);
H04B1/034 (EP,US);
H04M1/05 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/49] | H04B1/18, H04B1/16 | ||
Précédent IPC [2007/21] | H04B1/18 | Etats contractants désignés | DE, GB [2009/33] |
Précédent [2007/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Funkempfänger | [2007/21] | Anglais: | Radio receiver | [2007/21] | Français: | Récepteur radio | [2007/21] | Procédure dexamen | 14.05.2009 | Requête en examen déposée [2009/26] | 04.06.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 10.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.07.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.12.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/08] | 06.10.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/08] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.06.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2015 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2360182 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1-5 * page 4, line 35 - page 5, line 4 * * page 10, line 24 - page 12, line 15 * * page 6, line 21 - page 9, line 17 *; | [DX]JP2005064742 (SONY CORP) [DX] 6 * abstract * * paragraph [0038] * |