EP1791219 - Connecteur pour dispositif d'affichage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung SDI Co., Ltd. 575 Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [N/P] |
Précédent [2007/22] | Pour tous les Etats désignés Samsung SDI Co., Ltd. 575 Shin-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Sung Hwan Legal & IP Team, Samsung SDI Co. 428-5, Gongse-ri, Kiheung-eup, Yongin-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Bae, Kyu Han Legal & IP Team, Samsung SDI Co., Ltd 428-5, Gongse-ri, Kiheung-eup, Yongin-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
Han, Kyu Seob Legal & IP Team, Samsung SDI Co. 428-5, Gongse-ri, Kiheung-eup, Yongin-si Gyeonggi-do / KR | [2007/22] | Mandataire(s) | Hengelhaupt, Jürgen, et al Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2008/43] | Hengelhaupt, Jürgen, et al Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Patentanwälte - Rechtsanwälte Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | ||
Précédent [2007/22] | Hengelhaupt, Jürgen, et al Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06124434.9 | 21.11.2006 | [2007/22] | Numéro de priorité, date | KR20050112572 | 23.11.2005 Format original publié: KR 20050112572 | [2007/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1791219 | Date: | 30.05.2007 | Langue: | EN | [2007/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1791219 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2007 | Classification | IPC: | H01R12/38, H01B7/02, H01B7/08 | [2007/22] | CPC: |
H01R12/7076 (EP,US);
H01R13/04 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/06] |
Précédent [2007/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Stecker für Anzeigegerät | [2007/22] | Anglais: | Connector for display device | [2007/22] | Français: | Connecteur pour dispositif d'affichage | [2007/22] | Procédure d'examen | 21.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/22] | 05.09.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.05.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 12.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/29] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 12.06.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.06.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2000149668 (TOTOKU ELECTRIC) [A] 1 * abstract *; | [A]JPH08180938 (SONY CORP) [A] 1 * abstract *; | [A]US2005252678 (LEE WEN-TUNG [TW], et al) [A] 1 * paragraph [0006]; figures 1,2 *; | [A]US6162083 (SETO MASASHI [JP]) [A] 1 * abstract *; | [A]US6027366 (MORI HIDEO [JP], et al) [A] 1 * abstract * |