EP1841282 - Contact de batterie pour un dispositif d'écoute [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.09.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.09.2017 | Retrait de la demande | publié le 04.10.2017 [2017/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sivantos GmbH Henri-Dunant-Straße 100 91058 Erlangen / DE | [2015/45] |
Précédent [2007/40] | Pour tous les Etats désignés Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kasztelan, Thomas An der Wied 18 91058 Erlangen / DE | 02 /
Sam Lit, Min Blk 757, Choa Chu Kang North 5, No. 09-125 Singapore 680757 / SG | 03 /
Ong, Vincent Block 441, Hougang Ave 8, No. 03-1651 Singapore 530441 / SG | [2007/40] | Mandataire(s) | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/12] | Maier, Daniel Oliver, et al Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2008/02] | Maier, Daniel Oliver, et al Siemens AG CT IP Com E Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2007/40] | Berg, Peter Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06126130.1 | 14.12.2006 | [2007/40] | Numéro de priorité, date | DE20061005286 | 06.02.2006 Format original publié: DE102006005286 | [2007/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1841282 | Date: | 03.10.2007 | Langue: | DE | [2007/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1841282 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | DE | [2016/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2016 | Classification | IPC: | H04R25/00 | [2007/40] | CPC: |
H04R25/602 (EP,US);
H04R2225/49 (EP,US);
H04R2225/51 (EP,US);
H04R25/554 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FR, GB, LI [2017/02] |
Précédent [2016/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | ||
Précédent [2016/49] | AT, BE, BG, CH, CY, LI | ||
Précédent [2007/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Batteriekontakt für eine Hörvorrichtung | [2007/40] | Anglais: | Battery contact for a hearing device | [2007/40] | Français: | Contact de batterie pour un dispositif d'écoute | [2007/40] | Procédure d'examen | 14.12.2006 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2016 | Requête en examen déposée [2016/49] | 05.11.2016 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 15.12.2016 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.08.2017 | Demande retirée par le demandeur [2017/40] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE102004051226 (SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK [DE]) [X] 1-6 * Abs. 1-11, Abb. 1 *; | [X]US2002155345 (MAPLE LARRY E [US]) [X] 1-6 * Abs. 3-17, 34-90 *; | [X]US2002113572 (ZINK UWE [US], et al) [X] 1-6 * Abs. 2-18, 24-39 *; | [X]US2004081328 (LEEDOM MARVIN A [US], et al) [X] 1-6 * Abs. 6-21, 106; Abb. 8C * |