Etats contractants désignés | CH | | DE | | DK | | FR | | GB | | LI | | Procédure d'examen | 24.08.2017 | Demande retirée par le demandeur
[2017/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 03.10.2007 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 03.10.2007 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA HR MK YU | | Date de l'événement: | 04.11.2015 | | Description de l'événement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | SIVANTOS GMBH | | Date de l'événement: | 04.05.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04R 25/00 20060101AFI20160329BHEP | | Date de l'événement: | 04.05.2016 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 04.05.2016 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA HR MK RS | | Date de l'événement: | 07.12.2016 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20161026 | | Date de l'événement: | 07.12.2016 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 21.12.2016 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | EXTENSION FEES PAID | EXTENSION STATE: | MK | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | EXTENSION FEES PAID | EXTENSION STATE: | HR | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | CH DE DK FR GB LI | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | EXTENSION FEES PAID | EXTENSION STATE: | AL | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | EXTENSION FEES PAID | EXTENSION STATE: | RS | | Date de l'événement: | 11.01.2017 | | Description de l'événement: | EXTENSION FEES PAID | EXTENSION STATE: | BA | | Date de l'événement: | 29.03.2017 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20170227 | | Date de l'événement: | 04.10.2017 | | Description de l'événement: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20170824 | | Date de l'événement: | 01.04.2016 | | Description de l'événement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de l'événement: | 31.08.2007 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 01.09.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | | Date de l'événement: | 24.02.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 04.11.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | |