EP1767363 - Presse d'impression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 29.03.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH, CY, LI, TR | publié le 14.08.2013 [2013/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GOSS GRAPHIC SYSTEMS LIMITED Greenbank Street Preston, Lancashire PR1 7LA / GB | [2007/13] | Inventeur(s) | 01 /
Lamb, Arthur 9 Winmarleigh Road Lancaster, Lancashire LA1 4LG / GB | 02 /
Hollings, Tony 20 Limefield Avenue Whalley, Lancashire BB7 9RJ / GB | 03 /
McCrone, John 181 Tulketh Road, Ashton Preston, Lancashire PR2 1ER / GB | [2007/13] | Mandataire(s) | Grey, Ian Michael Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Précédent [2007/13] | Grey, Ian Michael Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06127038.5 | 07.07.2004 | [2007/13] | Numéro de priorité, date | GB20030015986 | 08.07.2003 Format original publié: GB 0315986 | GB20040008085 | 08.04.2004 Format original publié: GB 0408085 | [2007/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1767363 | Date: | 28.03.2007 | Langue: | EN | [2007/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1767363 | Date: | 16.05.2007 | [2007/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1767363 | Date: | 03.12.2008 | Langue: | EN | [2008/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.04.2007 | Classification | IPC: | B41F13/56, B65H45/28 | [2007/18] | CPC: |
B41F13/56 (EP);
B41F3/44 (GB);
B41F13/0024 (EP);
B41F13/14 (GB);
B41F13/193 (GB);
B41F31/30 (GB);
B41F7/12 (EP);
B65H29/40 (EP);
B65H45/16 (EP);
|
Précédent IPC [2007/13] | B41F31/30, B41F13/44, B41F13/56, B41F13/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/13] | Titre | Allemand: | Druckpresse | [2007/13] | Anglais: | Printing press | [2007/13] | Français: | Presse d'impression | [2007/13] | Procédure d'examen | 22.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/13] | 16.07.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.2008 | Taxe de délivrance payée | 21.10.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04743263.8 / EP1641621 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.08.2009
Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Strasse 4 97080 Würzburg / DE | 02
13.08.2009
25.08.2009
ADMISSIBLE WIFAG Maschinenfabrik AG Wylerringstrasse 39 3001 Bern / CH Mandataire de l'opposant SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/40] | |||
Opposant(s) | 01
07.08.2009
Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Strasse 4 97080 Würzburg / DE | ||
02
13.08.2009
25.08.2009
ADMISSIBLE WIFAG Maschinenfabrik AG Wylerringstrasse 39 3001 Bern / CH Mandataire de l'opposant Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | |||
Précédent [2009/39] | |||
Opposant(s) | 01
07.08.2009
ADMISSIBLE Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Strasse 4 97080 Würzburg / DE | ||
02
13.08.2009
WIFAG Maschinenfabrik AG Wylerringstrasse 39 3001 Bern / CH Mandataire de l'opposant Gassenhuber, Andreas Schwabe, Sandmair, Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | 08.10.2009 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 19.04.2010 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 08.11.2012 | Date des procédures orales | 08.11.2012 | Effet juridique de la révocation du brevet [2013/18] | 12.12.2012 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 12.12.2012 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2008 | 05   M06   Taxe payée le   26.09.2008 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 03.12.2008 | BE | 03.12.2008 | CH | 03.12.2008 | CY | 03.12.2008 | CZ | 03.12.2008 | DK | 03.12.2008 | EE | 03.12.2008 | FI | 03.12.2008 | IT | 03.12.2008 | LI | 03.12.2008 | NL | 03.12.2008 | PL | 03.12.2008 | RO | 03.12.2008 | SI | 03.12.2008 | SK | 03.12.2008 | TR | 03.12.2008 | BG | 03.03.2009 | SE | 03.03.2009 | GR | 04.03.2009 | ES | 14.03.2009 | PT | 04.05.2009 | HU | 04.06.2009 | GB | 07.07.2009 | IE | 07.07.2009 | LU | 07.07.2009 | MC | 31.07.2009 | [2013/33] |
Précédent [2011/33] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
IT | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
GR | 04.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
HU | 04.06.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
IE | 07.07.2009 | ||
LU | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2011/22] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
IT | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
GR | 04.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
IE | 07.07.2009 | ||
LU | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2011/17] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
IT | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
GR | 04.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
IE | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2011/03] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
GR | 04.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
IE | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2010/41] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
IE | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2010/26] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
GB | 07.07.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2010/14] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
MC | 31.07.2009 | ||
Précédent [2010/02] | AT | 03.12.2008 | |
BE | 03.12.2008 | ||
CZ | 03.12.2008 | ||
DK | 03.12.2008 | ||
EE | 03.12.2008 | ||
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
RO | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
SK | 03.12.2008 | ||
BG | 03.03.2009 | ||
SE | 03.03.2009 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
PT | 04.05.2009 | ||
Précédent [2009/32] | BE | 03.12.2008 | |
FI | 03.12.2008 | ||
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
Précédent [2009/28] | FI | 03.12.2008 | |
NL | 03.12.2008 | ||
PL | 03.12.2008 | ||
SI | 03.12.2008 | ||
ES | 14.03.2009 | ||
Précédent [2009/20] | ES | 14.03.2009 | Citations: | Recherche | [A]US4861326 (KUEHNER RUDOLF [DE], et al); | [A]DE4332792 (ZIRKON DRUCKMASCHINEN GMBH [DE]); | [A]US5775222 (ZWEIFEL JOHANN [CH], et al); | [A]US6338707 (MICHALIK HORST BERNHARD [DE]) |