EP1681683 - Câble plat [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.11.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.12.2012 [2012/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Junkosha, Inc. 961-20, Fukuda Kasama-shi Obaraki-ken / JP | [2006/29] | Inventeur(s) | 01 /
Morishiri, Daisuke Junkosha Inc. Fukuda Kasama-shi Ibaraki-ken / JP | [2011/52] |
Précédent [2006/29] | 01 /
Morishiri, Daisuke Junkosha Inc. Fukuda Kasama-shi Ibaraki-ken / JP | Mandataire(s) | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk Scotland 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE / GB | ||
Précédent [2006/29] | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06250238.0 | 17.01.2006 | [2006/29] | Numéro de priorité, date | JP20050101774 | 31.03.2005 Format original publié: JP 2005101774 | JP20050009019 | 17.01.2005 Format original publié: JP 2005009019 | [2006/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1681683 | Date: | 19.07.2006 | Langue: | EN | [2006/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1681683 | Date: | 17.10.2007 | [2007/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1681683 | Date: | 28.12.2011 | Langue: | EN | [2011/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.09.2007 | Classification | IPC: | H01B11/20 | [2006/29] | CPC: |
H01B11/203 (EP,US);
H01B7/0892 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2008/26] |
Précédent [2006/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Flachkabel | [2006/29] | Anglais: | Flat cable | [2006/29] | Français: | Câble plat | [2006/29] | Procédure d'examen | 10.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/24] | 18.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 28.05.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SI, SK, TR | 04.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.12.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2011 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.07.2008 | Opposition(s) | 01.10.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2932687 (BROWN COOK JOHN) [A] 1 * column 2, line 26 - line 47; figure 1 * * column 3, line 7 - line 10 *; | [DA]JP2004273333 (KEL KK) [DA] 1 * abstract * |