EP1689207 - Procédé de régulation de surcharge pour la liaison inverse dans une système de communication sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.09.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.03.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 27.04.2011 [2011/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Précédent [2009/36] | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Précédent [2006/32] | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Inventeur(s) | 01 /
Picot, Carol M. 43 Birchwood Lane Boonton Township, NJ 07005 / US | 02 /
Yang, Yang 130 New Road Apt. P-11 Parsippany, NJ 07054 / US | 03 /
Zhu, Lily H. 18 Braemer Court Parsippany, NJ 07054 / US | 04 /
Zou, Jialin 142 Arrowgate Drive Randolph, NJ 07869 / US | [2006/32] | Mandataire(s) | Cockayne, Gillian Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3 Workzone Innova Business Park, Electric Avenue, Enfield EN3 7XU / GB | [N/P] |
Précédent [2006/32] | Cockayne, Gillian Lucent Technologies EUR-IP UK Ltd Unit 18, Core 3 Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield EN3 7XU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06250539.1 | 01.02.2006 | [2006/32] | Numéro de priorité, date | US20050049952 | 04.02.2005 Format original publié: US 49952 | [2006/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1689207 | Date: | 09.08.2006 | Langue: | EN | [2006/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1689207 | Date: | 16.08.2006 | [2006/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1689207 | Date: | 28.10.2009 | Langue: | EN | [2009/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.07.2006 | Classification | IPC: | H04W28/22 | [2009/26] | CPC: |
H04W52/343 (EP,KR,US);
H04B7/2606 (KR);
H04W28/02 (EP,KR,US);
H04W28/22 (EP,KR,US);
H04W52/146 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [2006/32] | H04Q7/38 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/17] |
Précédent [2006/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Überlastregelung für die Aufwärtsverbindung in einem drahtlosen Kommunikationssystem | [2006/32] | Anglais: | Method for reverse link overload control in a wireless communication system | [2006/32] | Français: | Procédé de régulation de surcharge pour la liaison inverse dans une système de communication sans fil | [2006/32] | Procédure d'examen | 21.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/32] | 02.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.2009 | Taxe de délivrance payée | 10.09.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.07.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 01.02.2010 | FR | 01.03.2010 | [2011/17] |
Précédent [2011/09] | FR | 01.03.2010 | Citations: | Recherche | [Y]US2004258035 (FAN MINGXI [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0020] - [0031]; figures 1-3 *; | [Y]US2004214591 (LOTT CHRISTOPHER GERARD [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0041] - [0047] *; | [Y]US2005014524 (LOTT CHRISTOPHER G [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0103] - [0112]; figure 14 *; | [A]EP1161113 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-11 * paragraphs [0017] - [0037]; figures 2-4 * |